Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Tierarztpraxis DuoVet AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.06.2001
Cancellazione dal registro delle imprese
31.03.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wohlen bei Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.029.504-2
IDI/IVA
CHE-109.078.026
Ramo economico
Veterinaria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer tierärztlichen Praxis sowie das Erbringen weiterer Dienstleistungen im Bereich der Veterinärmedizin sowie den Handel mit Medikamenten und Nahrungsmitteln für Tiere. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben und veräussern, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (5)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 03.11.2021 | 30.03.2022 | |
T + R AG | Muri bei Bern | 30.01.2018 | 02.11.2021 | |
FEY Audit & Consulting AG | St. Gallen | 27.05.2016 | 29.01.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Laupeneck AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tierarztpraxis DuoVet AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: SR01-0000006604, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB 01.04.2022, Mehrfache Veröffentlichung: 04.04.2022, 05.04.2022 Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.04.2025 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich Im Auftrag von: IVC Evidensia Schweiz AG Rothusstrasse 2B
- Veröffentlichung Übertragende Organisation: Tierarztpraxis DuoVet AG CHE-109.078.026 Heidmoosweg 19 3049 Säriswil Übernehmende Organisation: IVC Evidensia Schweiz AG CHE-399.007.283 Rothusstrasse 2B 6331 Hünenberg Publikation der Fusion im SHAB: 31.03.2022 Rechtliche Hinweise: Aufforderung an die Gläubiger infolge Fusion (Art. 25 Abs. 2 FusG). Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Parteien können innerhalb der angegebenen Frist Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Partei verlangen. Anmeldefrist: 28.06.2022 (3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion)
Kontaktstelle: Walder Wyss AG Seefeldstrasse 123
Numero di pubblicazione: HR03-1005439511, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Tierarztpraxis DuoVet AG, in Wohlen bei Bern, CHE-109.078.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005376864). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die IVC Evidensia Schweiz AG, in Hünenberg (CHE-399.007.283), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005376864, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Tierarztpraxis DuoVet AG, in Wohlen bei Bern, CHE-109.078.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005325776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Oskar, von Höchstetten, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luchsinger, Eva Dr., von Ermatingen, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].