Indirizzo
c/o IBEX SERVICES SA
Via Serafino Balestra 6
6830 Chiasso
Informazioni su TDS Real Estate SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu TDS Real Estate SA
- TDS Real Estate SA è una Società anonima con sede a Chiasso. TDS Real Estate SA appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda TDS Real Estate SA fondata il 18.06.2013 è composta da una persona.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 12.06.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio TI è il seguente: CHE-496.079.565.
- 28 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: AMBTrade SA, Blu Moon Sailing Team, CONTI ARCHITETTI SAGL.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.06.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Chiasso
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-501.3.017.865-5
IDI/IVA
CHE-496.079.565
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo
L'acquisto, la vendita, la costruzione e la locazione di beni immobili, così come l'intermediazione; l'esercizio di un'impresa generale di costruzione; la promozione, la progettazione, l'appalto, la direzione e l'esecuzione di costruzioni industriali, commerciali, residenziali e di opere di sottostruttura; il commercio e la lavorazione di materiali utilizzati nel settore edile; l'importazione, l'esportazione e il commercio di macchinari e di prodotti edili, la partecipazione e la gestione di aziende commerciali, industriali, finanziarie e immobiliari,. La società potrà aprire succursali e/o filiali, partecipare ad aziende similari nonché svolgere tutte le operazioni ed attività che hanno un rapporto diretto o indiretto con lo scopo sociale, sia in Svizzera che all'estero.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HRK & Partners SA | Lugano | 21.06.2013 | 16.05.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: TDS Real Estate SA
Numero di pubblicazione: HR02-1006055223, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
TDS Real Estate SA, in Chiasso, CHE-496.079.565, società anonima (Nr. FUSC 95 del 17.05.2022, Pubbl. 1005475768).
Altri indirizzi:
Casella Postale 2046, 6830 Chiasso 1 [finora: Casella Postale 53, 6830 Chiasso].
Numero di pubblicazione: HR02-1005475768, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
TDS Real Estate SA, in Chiasso, CHE-496.079.565, società anonima (Nr. FUSC 104 del 31.05.2017, p.0, Pubbl. 3553181). Secondo dichiarazione del 10.05.2022 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
HRK & Partners SA (CH-501.3.015.236-1), in Lugano, ufficio di revisione.
Numero di pubblicazione: 3553181, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
TDS Real Estate SA, in Chiasso, CHE-496.079.565, società anonima (FUSC no. 37 del 23.02.2016, Pubbl. 2683473).
Statuti modificati:
24.05.2017.
Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00. [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].
Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Camponovo, Oliver, da Chiasso, in Genestrerio (Mendrisio), membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Seghieri, Luca, cittadino italiano, in Vacallo, amministratore unico, con firma individuale [finora: in Lugano, presidente con firma individuale].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.