Informazioni su Tagesstern Brugg GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tagesstern Brugg GmbH
- Tagesstern Brugg GmbH da Brugg AG opera nel ramo «Altri servizi sociali» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 22.02.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Tagesstern Brugg GmbH.
Dirigenza (6)
i più recenti aventi diritto di firma
Susann Fischer,
Ursula Zanetti,
Renato Zanetti,
Susanne von Aarburg,
Felix Meier
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.04.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Brugg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.445.771-0
IDI/IVA
CHE-362.558.732
CHE-155.080.724 IVA
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung einer oder mehrerer Kindertagesstätte(n); kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | 15.02.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tagesstern Brugg GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005411621, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Tagesstern Brugg GmbH, in Brugg, CHE-362.558.732, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fläcklin, Katja, von Morschach, in Witterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Susann, deutsche Staatsangehörige, in Birrwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zanetti, Ursula, von Glarus Süd, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005100963, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Tagesstern Brugg GmbH, in Brugg, CHE-362.558.732, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004804201). [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 05.04.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich (CHE-142.611.693), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004804201, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Tagesstern Brugg GmbH, in Brugg, CHE-362.558.732, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004713259).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanetti, Renato, von Bellinzona, in Wettswil am Albis, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Meier, Felix, von Schleitheim, in Oberwil-Lieli, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fläcklin, Katja, von Morschach, in Witterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Aarburg, Susanne, von Turbenthal, in Adlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.