Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Systor Business Services AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.06.1997
Cancellazione dal registro delle imprese
23.02.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.019.855-3
IDI/IVA
CHE-106.756.999
Ramo economico
Fornitura di altri servizi all’azienda
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich Organisation, Administration und Logistik im In- und Ausland, insbesondere im Bereich des Outsourcing sowie der Zuverfügungstellung und dem Betrieb von elektronischen Bankenapplikationsplattformen; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Liegenschaften erwerben oder veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 25.05.2001 | 22.02.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Systor Business Services SA en liq
- Systor Business Services Ltd in liq
- Systor Business Services AG
- Baltos Service AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Systor Business Services AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2715010, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Systor Business Services AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.019.855-3, Dienstleistungen im Bereich Organisation, Administration und Logistik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 11.11.2003, S. 21, Publ. 1253734). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht .
Numero di pubblicazione: 1253734, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 112 vom 16.06.2003, S. 32, publizierten TB-Eintrag Nr. 15001 vom 10.06.2003. Systor Business Services AG in Liquidation, in Zürich, Dienstleistungen im Bereich Organisation, Administration und Logistik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 16.06.2003, S. 32, Publ. 1033598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caduff, Jlona, von Breil/Brigels, in Zürich, Sekretärin (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1033598, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Systor Business Services AG, in Zürich, Dienstleistungen im Bereich Organisation, Administration und Logistik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 24.03.2003, S. 22, Publ. 916154).
Firma neu:
Systor Business Services AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Systor Business Services SA en liquidation) (Systor Business Services Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.05.2003 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berner, Georg, von Bern, in Stein am Rhein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Ulrich F., von Thalwil, in Dintikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hufschmid, Peter J., von Niederwil AG, in Hellikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peyer, Urs-Peter, von Zürich und Schleitheim, in Jona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Selva, Marco, von Onsernone, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Helmut, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwaar, Beat, von Oberlangenegg, in Dornach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann, Walther, von Langnau im Emmental, in Ottenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Liquidatorin;
Caduff, Jlona, von Breil/Brigels, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].