Informazioni su SWISSxm Exploitation SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SWISSxm Exploitation SA
- SWISSxm Exploitation SA ha sede a Tramelan, è attiva e opera nel ramo «Allevamento di animali e zootecnia».
- La dirigenza dell’azienda SWISSxm Exploitation SA fondata il 15.05.2018 è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 11.07.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-497.525.805.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.05.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Mont-Tramelan
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.074.002-2
IDI/IVA
CHE-497.525.805
Ramo economico
Allevamento di animali e zootecnia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exploitation d'un domaine agricole, l'élevage d'animaux de rente, en particulier de la race Wagyu, la transformation de produits carnés ainsi que le commerce de produits alimentaires. La société peut effectuer toutes transactions commerciales, financières, industrielles ou immobilières. Elle peut prendre des participations dans des sociétés agricoles, commerciales, financières, industrielles ou immobilières et s'occuper en général de toutes affaires susceptibles de promouvoir son but. Elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger, acheter et vendre des immeubles.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SWISSxm Exploitation SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: SR05-0000006064, Ufficio del registro di commercio Berna
Rubrique: Autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés Sous-rubrique: Appel aux créanciers suite à la réduction du capital / réduction ou suppression des parts sociales Date de publication: SHAB 11.07.2024 Visible par le public jusqu¿au: 11.07.2027 Numéro de publication: Entité de publication Max-Olivier Nicolet - notaire et avocat, Place Centrale 51, 2502 Biel/Bienne Appel aux créanciers Société anonyme : réduction du capital-actions SWISSxm Exploitation SA Organisation concernée: SWISSxm Exploitation SA CHE-497.525.805 Les Places 28e
Point de contact: Max-Olivier Nicolet - notaire et avocat, Place Centrale 51, P.O.B. 480, 2501 Biel/Bienne,
Numero di pubblicazione: HR02-1004839962, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SWISSxm Exploitation SA, à Mont-Tramelan, CHE-497.525.805, société anonyme (No. FOSC 31 du 14.02.2020, Publ. 1004830407).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mosimann, Vincent, de Sumiswald, à La Neuveville, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004830407, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SWISSxm Exploitation SA, à Mont-Tramelan, CHE-497.525.805, société anonyme (No. FOSC 95 du 18.05.2018, Publ. 4236607).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Frôté, Gilles, de La Neuveville, à La Neuveville, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.