Informazioni su swisscraft medien ag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu swisscraft medien ag
- swisscraft medien ag ha sede a Luzern ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Servizi per consulenza manageriale».
- La dirigenza è composta di una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 11.05.2021. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda swisscraft medien ag è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-112.056.255.
- 41 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: A & K Beteiligungs AG, Arvium AG, AWB Group AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.10.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.028.611-5
IDI/IVA
CHE-112.056.255
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratung und Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Unternehmensberatung, Marketing, Werbung, Design, Kunst, Kommunikation und elektronische Medien; Tätigung von Baumanagement und Leitung von Bauprojekten; Handel mit Waren aller Art; Abwicklung von Import/Export-Geschäften; Tätigung von Immobiliengeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundeigentum; Kauf, Verwaltung und Verkauf von Patenten und Lizenzen etc.; Abschluss von Darlehensverträgen; Beteiligungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AC&P Management AG | Luzern | 02.11.2004 | 21.01.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: swisscraft medien ag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005176841, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
swisscraft medien ag, in Luzern, CHE-112.056.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, S.0, Publ. 6623172).
Statutenänderung:
30.04.2021.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Schriftform).
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Numero di pubblicazione: 6623172, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
swisscraft medien ag, in Luzern, CH-100.3.028.611-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2010, S. 12, Publ. 5567618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Armin W., von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Altergott, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Paderborn (DE), Mitglied, Sekretär und Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaubert-Riemer, Nelly, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5567618, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
swisscraft medien ag, in Luzern, CH-100.3.028.611-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2009, S. 13, Publ. 4838884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Patrizia, von Horw und Niederrohrdorf, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Armin W., von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Altergott, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Paderborn (DE), Mitglied, Sekretär und Direktor, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.