Informazioni su Swiss Philanthropy Academy
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swiss Philanthropy Academy
- Swiss Philanthropy Academy con sede a Horriwil è attiva. Swiss Philanthropy Academy è attiva nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 07.10.2015.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.06.2019, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-209.736.255.
- Oltre all’Organizzazione Swiss Philanthropy Academy sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: BIEHLER Stiftungsberatungen und Management, Freiberger Pferde Stiftung.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.10.2015
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Horriwil
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.002.032-9
IDI/IVA
CHE-209.736.255
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Weiterbildungs- und Forschungsinstitut für die nationale und internationale Philanthropie, als Think Tank zum Themenbereich Philanthropie. Der Verein will das Wissen über die Philanthropie und die Global und Corporate Sociali Responsibility verbessern. Der Verein bietet Schulungen, Weiterbildungen und Beratungen im Umfeld der Philanthropie und der Global und Corporate Social Responsibility an. Dazu arbeitet der Verein mit Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Institutionen der Gesellschaft und der Wirtschaft national und international zusammen. Der Verein ist bestrebt, ein aktives und vielfältiges Netzwerk zu Philanthropie, und Stiftungswesen aufzubauen und steht interessierten Institutionen im In- und Ausland für Kooperationen zur Verfügung. Der Verein bietet Plattform für den förderthemenspezifischen Informations- und Erfahrungsaustausch als auch vertiefte Erörterungen von fachspezifischen Fragen an. Der Verein will neue Tendenzen in der Philanthropie fördern, kann Forschungsprojekte betreiben und unterstützen sowie das neue Wissen vertiefen. Der Verein ist nicht gewinnorientiert.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swiss Philanthropy Academy
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004649103, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Swiss Philanthropy Academy, bisher in Meilen, CHE-209.736.255, Verein (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2420257).
Statutenänderung:
29.10.2018.
Sitz neu:
Horriwil.
Domizil neu:
Rainstrasse 59, 4557 Horriwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buff, Dr. Robert Walter, von Zürich, in Meilen, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biehler, Ronald, von Bleienbach, in Horriwil, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004648781, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Philanthropy Academy, in Meilen, CHE-209.736.255, Verein (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, S.0, Publ. 2420257). Der Verein wird infolge Verlegung des Sitzes nach Horriwil im Handelsregister des Kantons Solothurn eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2420257, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Philanthropy Academy, in Meilen, CHE-209.736.255, General Wille Strasse 268, 8706 Meilen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
28.08.2014.
Zweck:
Der Verein hat als gemeinnütziger Trägerverein folgenden Zweck: Weiterbildungs- und Forschungsinstitut für die nationale und internationale Philanthropie, als Think Tank zum Themenbereich Philanthropie. Der Verein will das Wissen über die Philanthropie und die Global und Corporate Sociali Responsibility verbessern. Der Verein bietet Schulungen, Weiterbildungen und Beratungen im Umfeld der Philanthropie und der Global und Corporate Social Responsibility an. Dazu arbeitet der Verein mit Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Institutionen der Gesellschaft und der Wirtschaft national und international zusammen. Der Verein ist bestrebt, ein aktives und vielfältiges Netzwerk zu Philanthropie, und Stiftungswesen aufzubauen und steht interessierten Institutionen im In- und Ausland für Kooperationen zur Verfügung. Der Verein bietet Plattform für den förderthemenspezifischen Informations- und Erfahrungsaustausch als auch vertiefte Erörterungen von fachspezifischen Fragen an. Der Verein will neue Tendenzen in der Philanthropie fördern, kann Forschungsprojekte betreiben und unterstützen sowie das neue Wissen vertiefen. Der Verein ist nicht gewinnorientiert.
Mittel:
Mitgliederbeiträge sowie Sponsoring und freiwillige Zuwendungen;
Schulungs- und Vereinsbeiträge, Drittmittel, Auftragsforschung und Spenden sowie Fundraising.
Eingetragene Personen:
Buff, Dr. Robert Walter, von Zürich, in Meilen, Vizepräsident des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biehler, Ronald, von Bleienbach, in Horriwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.