Indirizzo
c/o Fiduconsult Fidyver SA
En Chamard 35
1442 Montagny-près-Yverdon
Informazioni su Swiss Lynx International Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swiss Lynx International Sàrl
- Swiss Lynx International Sàrl è una Società a garanzia limitata con sede a Montagny-près-Yverdon. Swiss Lynx International Sàrl appartiene al settore «Altri servizi connessi al trasporto» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 09.10.2012.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 05.05.2017. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Swiss Lynx International Sàrl.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 11 altre aziende attive. Queste includono: Cabinet Vétérinaire la Brinaz Sàrl, Credit General SA, Djindjic Krediti SA.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.10.2012
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Montagny-près-Yverdon
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.113.490-8
IDI/IVA
CHE-147.761.638
Ramo economico
Altri servizi connessi al trasporto
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour buts: la fourniture de services internationaux dans le domaine de la logistique, en particulier le transport et l'acheminement d'envois postaux; la fourniture de conseils en matière de développement commercial et de la logistique internationale (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- PlastIQs Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swiss Lynx International Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3505689, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Swiss Lynx International Sàrl, à Aigle, CHE-147.761.638 (FOSC du 30.06.2016, p. 0/2924101). Statuts modifiés le 3 mars 2017. Siège transféré à Montagny-près-Yverdon.
Nouvelle adresse:
En Chamard 35, c/o Fiduconsult Fidyver SA, 1442 Montagny-Yverdon. Yadav Omprakash n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Signature individuelle est conférée à Petris Reto, de Kirchlindach, à Berne, gérant.
Numero di pubblicazione: 2924101, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
PlastIQs Sàrl, à Aigle, CHE-147.761.638 (FOSC du 08.09.2014, p. 0/1702741). Statuts modifiés le 10 juin 2016.
Nouvelle raison de commerce:
Swiss Lynx International Sàrl.
Nouveau but:
la société a pour buts: la fourniture de services internationaux dans le domaine de la logistique, en particulier le transport et l'acheminement d'envois postaux;
la fourniture de conseils en matière de développement commercial et de la logistique internationale (pour but complet cf. statuts). Burgers Gregory, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 67 parts de CHF 100, et Yadav Omprakash, lequel est nommé gérant avec signature individuelle, qui n'est plus associé, cède ses 67 parts de CHF 100 à Noonan Michael, désormais titulaire de 201 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: 1702741, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
PlastIQs Sàrl, à Aigle, CHE-147.761.638 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Yadav Omprakash n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Burgers Gregory, qui n'est plus président, reste seul gérant et continue à signer individuellement.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.