Informazioni su Swiss Gruyere Pharm Lab SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swiss Gruyere Pharm Lab SA
- Swiss Gruyere Pharm Lab SA opera nel settore «Esercizio delle aziende in generale della sanità» ed è attualmente attiva. La sede è a Remaufens.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 02.06.2021.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 13.05.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Swiss Gruyere Pharm Lab SA.
- Presso l'IPI 7 marchi o applicazioni sono stati registrati dell'azienda Swiss Gruyere Pharm Lab SA.
- EXCELLENCE CARS SA, Genoud Entretien Sàrl, LéguFly SA hanno lo stesso indirizzo come Swiss Gruyere Pharm Lab SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.06.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Remaufens
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.577.000-8
IDI/IVA
CHE-180.595.635
Ramo economico
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but le développement d'un laboratoire dont les activités couvrent la recherche, le développement, la fabrication, la commercialisation, l'importation, l'exportation et la représentation de produits pharmaceutiques à usage humain ou vétérinaire, l'achat, la revente d'actifs dans ce domaine ou d'autres domaines similaires. La société peut fonder des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger ou participer à des entreprises tierces en Suisse et à l'étranger. La société peut acquérir en Suisse et à l'étranger des propriétés foncières, les hypothéquer, les vendre et les gérer. Elle peut également mettre en place des financements pour son propre compte ou celui de tiers ainsi qu'octroyer des garanties à des filiales et à des tiers et les cautionner.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
BLUE CELL | 08.04.2022 | attivo | 17341/2021 |
01.03.2019 | attivo | 75001/2018 |
Ultimi comunicati FUSC: Swiss Gruyere Pharm Lab SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006030193, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Swiss Gruyere Pharm Lab SA, à Remaufens, CHE-180.595.635 (FOSC du 17.01.2022, p. 0/1005382203).
Personne radiée:
Galli Gianluca, administrateur, président, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005382203, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Swiss Gruyere Pharm Lab SA, à Remaufens, CHE-180.595.635 (FOSC du 09.11.2021, p. 0/1005329831).
Personne radiée:
Li Qi, administratrice, sans signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005329831, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Swiss Gruyere Pharm Lab SA, à Remaufens, CHE-180.595.635 (FOSC du 11.08.2021, p. 0/1005268864).
Personne radiée:
Perrin Sarra, administratrice, signature individuelle.
Personne inscrite modifiée:
Galli Gianluca, administrateur, président, signature collective à deux, maintenant à Châtel-Saint-Denis, désormais administrateur, président, signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.