Informazioni su Swiss Green Electricity Management Group SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swiss Green Electricity Management Group SA
- Swiss Green Electricity Management Group SA opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva. La sede è a Genève.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 17.04.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GE è il seguente: CHE-217.628.337.
- Allo stesso indirizzo come Swiss Green Electricity Management Group SA sono iscritte 21 altre aziende attive. Queste includono: A Swiss Tax Advisor Philippe Blondin, BTOA Holding Sàrl, BULLE ONE GENEVE SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.08.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.169.127-1
IDI/IVA
CHE-217.628.337
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La conception, la planification, le développement, le financement, la construction et la commercialisation de systèmes de stockage d'électricité; la production, l'achat, la vente, la gestion, la location et l'exploitation de tels équipements, ainsi que toutes opérations directement ou indirectement liées dans le domaine des énergies renouvelables (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RSM Audit Switzerland SA | Genève | 17.04.2023 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte SA | Genève | 26.05.2020 | 16.04.2023 | |
Berney Associés Audit SA | Genève | 05.09.2018 | 25.05.2020 | |
Ofisa Berney Associés SA | Lausanne | 25.08.2016 | 04.09.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swiss Green Electricity Management Group SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005725566, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Swiss Green Electricity Management Group SA , à Genève, CHE-217.628.337 (FOSC du 11.11.2022, p. 0/1005602893). Deloitte SA (CHE-411.931.790) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603), à Genève.
Numero di pubblicazione: HR02-1005602893, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Swiss Green Electricity Management Group SA , à Genève, CHE-217.628.337 (FOSC du 16.05.2022, p. 0/1005474925). Volpicelli Francesco n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Casteret Tristan, de France, à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005474925, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Swiss Green Electricity Management Group SA , à Genève, CHE-217.628.337 (FOSC du 06.12.2021, p. 0/1005350476). Liang Yongzhuo n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Volpicelli Francesco, jusqu'ici président, reste administrateur unique et signe désormais individuellement;
ses pouvoirs sont modifiés en ce sens.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.