Informazioni su SWISS Galoppers GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SWISS Galoppers GmbH
- SWISS Galoppers GmbH ha sede a Lupfig, è attiva e opera nel ramo «Commercio di beni di consumo».
- La dirigenza dell’azienda SWISS Galoppers GmbH è composta da 2 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 28.08.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: SWISS Galoppers GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.07.2014
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lupfig
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.053.307-4
IDI/IVA
CHE-488.115.957
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Handel mit Reitereiartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SWISS Galoppers GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006116415, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SWISS Galoppers GmbH, in Lupfig, CHE-488.115.957, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Armin, von Häggenschwil, in Homburg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weixelbaumer, Mirko, von Zürich, in Weiningen (ZH), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weixelbaumer, Martin, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JODEMA Holding AG (CHE-270.950.155), in Mellingen, Gesellschafterin, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 510 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004936641, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SWISS Galoppers GmbH, in Lupfig, CHE-488.115.957, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4012159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gudo AG (CHE-101.848.080), in Lupfig, Gesellschafterin, mit 510 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JODEMA Holding AG (CHE-270.950.155), in Mellingen, Gesellschafterin, mit 510 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4011117, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SWISS Galoppers GmbH, in Weiningen (ZH), CHE-488.115.957, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2014, Publ. 1640161). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lupfig im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.