Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su swiss-alpin gastro GmbH
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.11.2017
Cancellazione dal registro delle imprese
21.06.2024
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Innertkirchen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.072.359-4
IDI/IVA
CHE-176.019.009
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Hotel- und Gastronomiebetrieben sowie von branchenverwandten Unternehmungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: swiss-alpin gastro GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1006063389, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
swiss-alpin gastro GmbH, in Innertkirchen, CHE-176.019.009, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3903845). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die ESOTEC GmbH, in Innertkirchen (CHE-108.237.291), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brog, Tamara, von Madiswil, in Innertkirchen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brog, Saskia, von Hasliberg, in Innertkirchen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brog, Silvan Alexander, von Hasliberg, in Innertkirchen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brog, Walter, von Hasliberg, in Innertkirchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Brog, Susanna, von Hasliberg, in Innertkirchen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3903845, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
swiss-alpin gastro GmbH, in Innertkirchen, CHE-176.019.009, Gewerbestrasse 8, 3862 Innertkirchen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.11.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Hotel- und Gastronomiebetrieben sowie von branchenverwandten Unternehmungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
brieflich oder durch elektronische Übermittlung. Gemäss Erklärung vom 21.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Der Gesellschafter Brog Silvan Alexander ist im Zeitpunkt der Eintragung minderjährig. Er wird durch seine Eltern, Brog Walter, von Hasliberg, in Innertkirchen und Brog Susanna, von Hasliberg, in Innertkirchen, als Inhaber der elterlichen Sorge vertreten.
Eingetragene Personen:
Brog, Walter, von Hasliberg, in Innertkirchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brog, Susanna, von Hasliberg, in Innertkirchen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brog, Tamara, von Madiswil, in Innertkirchen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brog, Saskia, von Hasliberg, in Innertkirchen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brog, Silvan Alexander, von Hasliberg, in Innertkirchen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.