Informazioni su Svilup Surselva SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Svilup Surselva SA
- Svilup Surselva SA ha sede a Breil/Brigels ed è attiva. Essa opera nel ramo «Servizi per consulenza manageriale».
- La dirigenza dell’azienda Svilup Surselva SA è composta da una persona.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 12.10.2015.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone GR con l’IDI CHE-112.830.871.
- Bergsee Gastro GmbH, Bergsee Immobilien GmbH, Brigels Destinations Holding AG hanno lo stesso indirizzo come Svilup Surselva SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.03.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Breil/Brigels
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.009.347-8
IDI/IVA
CHE-112.830.871
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unterstützt, berät und fördert Unternehmen, welche sich mit der Entwicklung, mit der Produktion sowie mit dem Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen, insbesondere der Bereiche Technik, Medizin und Kosmetik beschäftigen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, sich mit solchen zusammenschliessen oder solche gründen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Confidar Treuhand AG | Ilanz/Glion | 24.03.2006 | 07.10.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Svilup Surselva SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2420165, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Svilup Surselva SA, in Breil/Brigels, CHE-112.830.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, S. 12, Publ. 5408966).
Domizil neu:
Via Tschuppina 41, 7165 Breil/Brigels [behördliche Umadressierung].
Numero di pubblicazione: 5408966, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Svilup Surselva SA, in Breil/Brigels, CH-350.3.009.347-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 10, Publ. 5284184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bundi, Mathias, von Trun, in Zignau (Trun), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deplazes, Walter, von Sumvitg, in Surrein (Sumvitg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friberg, Marcel, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5284184, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Svilup Surselva SA, in Breil/Brigels, CH-350.3.009.347-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2006, S. 8, Publ. 3302518).
Statutenänderung:
6.07.2009.
Zweck neu:
Leitet und fördert Unternehmen und Projekte, welche sich zugunsten einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung der Region Surselva und anderer Gebiete auswirken;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confidar Treuhand AG, in Ilanz, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.