Informazioni su Sunset-Portalban Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sunset-Portalban Sàrl
- Sunset-Portalban Sàrl ha sede a Portalban ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 15.08.2022. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone FR con l’IDI CHE-454.984.487.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.03.2014
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Delley-Portalban
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.554.938-2
IDI/IVA
CHE-454.984.487
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'établissements publics en particulier un établissement public à Portalban et toutes activités dans le domaine de la gastronomie (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sunset-Portalban Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005540989, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Sunset-Portalban Sàrl, à Delley-Portalban, CHE-454.984.487 (FOSC du 24.02.2016, p. 0/2685701).
Personne radiée:
Grisel Lucia, associée, 7 parts de CHF 1'000, sans signature.
Personnes inscrites modifiées:
Schürch Laura Suzanne, associée, 7 parts de CHF 1'000, gérante, présidente, signature collective à deux, maintenant associée, 11 parts de CHF 1'000, gérante, présidente, signature collective à deux;
Grisel Vincent Georges Louis, associé, 7 parts de CHF 1'000, gérant, vice-président, signature collective à deux, maintenant associé, 10 parts de CHF 1'000, gérant, vice-président, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2685701, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Sunset-Portalban Sàrl, à Delley-Portalban, CHE-454.984.487 (FOSC du 06.03.2014, p. 0/1382235). Schürch Laura Suzanne, associée, est nommée gérante présidente avec signature collective à deux. Grisel Vincent Georges Louis, gérant, est nommé vice-président avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 1382235, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Sunset-Portalban Sàrl, à Delley-Portalban, Route du Port 94, 1568 Portalban, CHE-454.984.487. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 25.02.2014.
But:
exploitation d'établissements publics en particulier un établissement public à Portalban et toutes activités dans le domaine de la gastronomie (cf. statuts pour but complet).
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Capital social:
CHF 21'000.
Associés:
Grisel Vincent Georges Louis, de Duillier, à Avenches, avec 7 parts de CHF 1'000, Grisel Lucia, de Duillier, à Haut-Vully, avec 7 parts de CHF 1'000, sans signature, et Schürch Laura Suzanne, de Heimiswil, à Avenches, avec 7 parts de CHF 1'000, sans signature.
Gérant:
l'associé Grisel Vincent Georges Louis avec signature individuelle.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 25.02.2014, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.