Indirizzo
c/o Kuno Bühler
Tüfwisstrasse 8
8185 Winkel
Informazioni su sunlounger.ch gmbh
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu sunlounger.ch gmbh
- sunlounger.ch gmbh con sede a Winkel è una Società a garanzia limitata nel ramo «Servizi pubblicità». sunlounger.ch gmbh è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 15.09.2006.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 22.02.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-113.169.689.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: embe engineering & consulting GmbH, Solero Bräunungsstudios, Kuno Bühler.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.09.2006
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Winkel
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.033.973-5
IDI/IVA
CHE-113.169.689
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft erstellt Marketing-/Werbekonzepte und ist in der Produkteentwicklung tätig. Weiter handelt sie mit Gebrauchsgütern (Import und Export). Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: sunlounger.ch gmbh
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005967770, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
sunlounger.ch gmbh, in Winkel, CHE-113.169.689, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Daniel, von Appenzell, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontolliet, Pascal Dario, von Zürich, in Uster, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fässler, Deborah, von Appenzell, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fässler, Niels Demian, von Appenzell, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004513628, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
sunlounger.ch gmbh, in Winkel, CHE-113.169.689, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2010, Publ. 5450134).
Statutenänderung:
27.11.2018.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Daniel, von Appenzell, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Bühler, Kuno, von Sigriswil, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fontolliet, Pascal Dario, von Zürich, in Uster, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lindau, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].
Numero di pubblicazione: 5450134, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
sunlounger.ch gmbh, in Winkel, CH-020.4.033.973-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2009, S. 27, Publ. 5268474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Kuno, von Sigriswil, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Daniel, von Appenzell, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Fontolliet, Pascal Dario, von Zürich, in Lindau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.