Informazioni su LIMA Solar AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LIMA Solar AG
- LIMA Solar AG con sede a Wil SG è attiva. LIMA Solar AG è attiva nel ramo «Fabbricazione di altri elettrodomestici».
- LIMA Solar AG ha 4 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 05.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SG è il seguente: CHE-328.145.368.
- BH Brandschutz Bruno Häseli, Constant Design, DIMA Holding AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Alessia Simeone,
Alexander Dieter Schenk,
Thomas Feller,
Dieter Max Schenk
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.12.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wil (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.079.029-1
IDI/IVA
CHE-328.145.368
Ramo economico
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Betrieb von Anlagen betreffend Gewinnung und Speicherung erneuerbaren Energien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 22.02.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SUMA Immobilien AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LIMA Solar AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006077227, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
LIMA Solar AG, in Wil (SG), CHE-328.145.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2023, Publ. 1005874135).
Domizil neu:
Glärnischstrasse 13, 9500 Wil SG.
Numero di pubblicazione: HR02-1005874135, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
LIMA Solar AG, in Wil (SG), CHE-328.145.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Surbeck, Reto, von Zürich, in Forch (Maur), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005813934, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
LIMA Solar AG, in Wil (SG), CHE-328.145.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2023, Publ. 1005709858).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Alexander Dieter, von Merenschwand, in Wil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simeone, Alessia, italienische Staatsangehörige, in Algetshausen (Uzwil), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Surbeck, Reto, von Zürich, in Forch (Maur), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.