Informazioni su Suliva AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Suliva AG
- Suliva AG è una Società anonima con sede a Laufen. Suliva AG appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Suliva AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 04.07.2011.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 29.04.2021.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BL è il seguente: CHE-363.009.853.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Eggenschwiler Perroud AG Architekten ETH/FH/SIA, Eggenschwiler Real Estate AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.07.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Laufen
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.014.902-7
IDI/IVA
CHE-363.009.853
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb oder Erstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung sowie Veräusserung von in- und ausländischen Immobilien. Für die Entwicklung nachhaltiger und energieeffizienter Bauten setzt die Gesellschaft neuste Forschungserkenntnisse sowie bewährte Technologien ein. Die Gesellschaft kann Anlagen-, Handels-, Finanz- und Rechtsgeschäfte aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Gesellschaften gründen oder sich an solchen beteiligen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Suliva AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005163815, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Suliva AG, in Laufen, CHE-363.009.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2019, Publ. 1004697397).
Statutenänderung:
15.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004697397, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Suliva AG, in Laufen, CHE-363.009.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, S.0, Publ. 6774016).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenschwiler, Urs Willi, von Aedermannsdorf, in Fehren, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füzi, Stefan, von Hägendorf, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Degiacomi, Kuno, von Cazis, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6774016, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Suliva AG, in Laufen, CH-280.3.014.902-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2012, S. 0, Publ. 6697852).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füzi, Stefan, von Hägendorf, in Olten, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.