Informazioni su Süess Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Süess Immobilien AG
- Süess Immobilien AG ha sede a Ermensee ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Süess Immobilien AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 03.10.1988.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 10.12.2019.
- L’azienda Süess Immobilien AG è iscritta con l’IDI CHE-106.354.520.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.10.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ermensee
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.009.663-2
IDI/IVA
CHE-106.354.520
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Verkauf, Vermittlung, Verwaltung und Finanzierung von Grundstücken und Liegenschaften; Erstellung von Liegenschaften sowie Entwicklung von Immobilienprojekten; Aufnahme von Darlehen; Beteiligungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PTS Immobilien AG in Liquidation | Sursee | <2004 | 13.06.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- A. Süess Gartenbau AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Süess Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004779123, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
A. Süess Gartenbau AG, in Ermensee, CHE-106.354.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289659).
Statutenänderung:
03.12.2019.
Firma neu:
Süess Immobilien AG.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Vermittlung, Verwaltung und Finanzierung von Grundstücken und Liegenschaften;
Erstellung von Liegenschaften sowie Entwicklung von Immobilienprojekten;
Aufnahme von Darlehen;
Beteiligungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süess-Schaller, Margaritha, genannt Margrit, von Ermensee, in Ermensee, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Süess, Anton Franz, von Ermensee, in Ermensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Süess, Anton, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4289659, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
A. Süess Gartenbau AG, in Ermensee, CHE-106.354.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 30.07.1997).
Statutenänderung:
22.05.2018. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.05.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Partner Treuhand AG, Sursee, in Sursee, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süess, Anton, von Ermensee, in Ermensee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ruswil, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Süess-Schaller, Margaritha, genannt Margrit, von Ermensee, in Ermensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Süess-Schaller, Margrit, von Ruswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
A. Süess Gartenbau AG, in Ermensee (SHAB Nr.240 vom 14.10.1988, S.4173). Statutenänderungen vom 18. Juni 1997. Das Aktienkapital von Fr.50000 wurde durch Ausgabe von 50 Namenaktien zu Fr.1000 um Fr.50000 auf Fr.100000 erhöht. Das voll liberierte Aktienkapital beträgt nun Fr.100000, eingeteilt in 100 Namenaktien zu Fr.1000. Die Namenaktien sind vinkuliert. Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.
Revisionsstelle:
Partner Treuhand AG, Sursee, in Sursee.
Die Adresse lautet nun:
Herrenberg 9, 6294 Ermensee.