Informazioni su Stuker Reisemobile GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stuker Reisemobile GmbH
- Stuker Reisemobile GmbH a Melchnau è una Società a garanzia limitata nel ramo «Noleggio di automobili». Stuker Reisemobile GmbH è attiva.
- Stuker Reisemobile GmbH è stata costituita nel 30.06.1998.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 17.07.2019.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-102.893.309.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.06.1998
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Melchnau
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.4.000.636-0
IDI/IVA
CHE-102.893.309
Ramo economico
Noleggio di automobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Entwicklung und Herstellung von Reisemobilen und Spezialfahrzeugen sowie Erbringen von Dienstleistungen, wie offizielle Gaskontrolle, Carrosseriereparaturen, Vermietung von Kleinbussen und Reisemobilen an Firmen und Private. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stuker Reisemobile GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004677702, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stuker Reisemobile GmbH, in Melchnau, CHE-102.893.309, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659779).
Domizil neu:
Dorfstrasse 39, 4917 Melchnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuker, Andreas, von Eriswil, in Melchnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stuker-Schulthess, Therese, von Eriswil, in Melchnau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stuker, Nadine, von Busswil, in Melchnau, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bremgartner, Marcel, von Schenkon, in Melchnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004659779, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stuker Reisemobile GmbH, in Melchnau, CHE-102.893.309, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S.6, Publ. 5691696).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 17.06.2019 und Inventar per 31.12.2018 Aktiven von CHF 1'588'933.53 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'527'591.66 auf die Stuker WoMo GmbH, in Melchnau (CHE-243.046.744).
Gegenleistung:
keine.
Numero di pubblicazione: 5691696, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stuker Reisemobile GmbH, in Melchnau, CH-053.4.000.636-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 13.07.1998, S. 4835).
Statutenänderung:
14.06.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Entwicklung und Herstellung von Reisemobilen und Spezialfahrzeugen sowie Erbringen von Dienstleistungen, wie offizielle Gaskontrolle, Carrosseriereparaturen, Vermietung von Kleinbussen und Reisemobilen an Firmen und Private. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 22.06.1998 und Bilanz per 31.12.1997: Aktiven von CHF 448'819.21 und Passiven von CHF 186'240.89 der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma von Andreas Stuker, in Melchnau, zum Preis von CHF 262'578.32, wofür zwei voll liberierte Stameinlagen zu je CHF 10'000 ausgegeben werden und dem Sacheinleger eine Forderung von CHF 242'578.32 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben wird.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stuker, Andreas, von Eriswil, in Melchnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Stuker-Schulthess, Therese, von Eriswil, in Melchnau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Stuker, Nadine, von Busswil, in Melchnau, mit Einzelprokura.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.