Informazioni su Studio Thom Pfister AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Studio Thom Pfister AG
- Studio Thom Pfister AG è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi pubblicità». La sede si trova a Bern.
- Studio Thom Pfister AG è stata costituita nel 22.12.1989.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 06.01.2021.
- L’azienda Studio Thom Pfister AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-106.536.966.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.012.439-1
IDI/IVA
CHE-106.536.966
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Marketing-Kommunikation, umfassend insbesondere Branding, Digital, Werbung und Design. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Brügger Treuhand AG | Köniz | 14.11.2016 | 27.02.2020 | |
Brügger Treuhand | Köniz | 09.03.2015 | 13.11.2016 | |
T + R AG | Muri bei Bern | <2004 | 08.03.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ComMix AG für Kommunikation
- Com Mix AG für Kommunikation
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Studio Thom Pfister AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005064394, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ComMix AG für Kommunikation, in Bern, CHE-106.536.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2020, Publ. 1004865293).
Statutenänderung:
26.11.2020.
Firma neu:
Studio Thom Pfister AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Marketing-Kommunikation, umfassend insbesondere Branding, Digital, Werbung und Design. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spahr, Erich, von Niederhünigen, in Frauenkappelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossenbacher, Ursula, von Langnau im Emmental, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Thomas Marcel, von Oberburg, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rytz, Ursula, von Ferenbalm, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.