Informazioni su Strahm Mühle AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Strahm Mühle AG
- Strahm Mühle AG da Münsingen opera nel ramo «Produzione di commestibili» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 14.03.1997 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.11.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-101.231.672.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.03.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Münsingen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.010.836-6
IDI/IVA
CHE-101.231.672
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Mehl- und Futtermühle sowie Handel mit Futterartikeln und Brotgetriede im Rahmen einer Familienaktiengesellschaft; sie kann Liegenschaften erwerben und sich an andern Unternehmungen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
apo treuhand ag | Ittigen | 27.11.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Karlen Treuhand AG | Ittigen | <2004 | 26.11.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Strahm Mühle AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005894123, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Strahm Mühle AG, in Münsingen, CHE-101.231.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2015, S.0, Publ. 2415539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karlen Treuhand AG (CHE-107.866.716), in Ittigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strahm, Beat, von Wichtrach, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Strahm, Urs, von Wichtrach, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Niederwichtrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
apo treuhand ag (CHE-114.063.102), in Ittigen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2415539, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Strahm Mühle AG, in Münsingen, CHE-101.231.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, Publ. 6629018).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlen Treuhand AG (CHE-107.866.716), in Ittigen, Revisionsstelle [bisher: Karlen Treuhand AG, in Bolligen].
Numero di pubblicazione: 6629018, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Strahm Mühle AG, in Münsingen, CH-035.3.010.836-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 13.05.1997, S. 3200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strahm, Werner, von Niederwichtrach, in Münsingen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strahm, Beat, von Wichtrach, in Münsingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.