Informazioni su Stiftung zukunft-fertig-los
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung zukunft-fertig-los
- Stiftung zukunft-fertig-los a Meggen è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Stiftung zukunft-fertig-los è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 29.09.2009.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 17.03.2020.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio LU con l’IDI CHE-115.106.168.
- 5 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Asasil AG, eluSCIdate AG, nspm ag.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.09.2009
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Meggen
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.7.790.593-5
IDI/IVA
CHE-115.106.168
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung der Entwicklung innovativer und kreativer Geschäftsideen zu neuen Produkten, Technologien oder Dienstleistungen durch Finanzierung und Begleitung der Gründung eines Unternehmens in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Ziel, die Wirtschaft zu stärken und insbesondere Arbeitsplätze zu schaffen und ganz allgemein zum Wohl der Öffentlichkeit beizutragen; bereits bestehende Unternehmen werden nicht unterstützt.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gasser Wepf & Partner AG | Meilen | 17.03.2020 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidinter AG | Zürich | 26.09.2016 | 16.03.2020 | |
ITERA Wirtschaftsprüfung AG | Aarau | 05.10.2009 | 25.09.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung zukunft-fertig-los
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004854134, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung zukunft-fertig-los, in Meggen, CHE-115.106.168, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidinter AG (CHE-371.385.459), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser Wepf & Partner AG (CHE-107.433.932), in Meilen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004814542, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung zukunft-fertig-los, in Meggen, CHE-115.106.168, Stiftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Nikodemus, von Meggen und Zürich, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stotz, Sabine, von Luzern, in Horw, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Canonaco, Fabrizio, von Muralto, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004643745, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung zukunft-fertig-los, in Meggen, CHE-115.106.168, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3073103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bammert, Markus, von Luzern und Emmen, in Sins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leighton, Ian, von Schinznach, in Gisikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schinznach Dorf, in Merenschwand, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stotz, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.