Indirizzo
c/o V. Tobler
Bergstrasse 15
2540 Grenchen
Informazioni su Stiftung Vogel- und Naturschutz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Vogel- und Naturschutz
- Stiftung Vogel- und Naturschutz è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Grenchen.
- Il dirigenza è composto da ha 6 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 18.10.1995.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 29.11.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Stiftung Vogel- und Naturschutz è iscritta nel cantone SO con l’IDI CHE-110.208.850.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Rahel Fäh,
Lorenz Heer,
Hansruedi Freudiger,
Verena Tobler-Johner,
Reto Gardi
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.10.1995
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Grenchen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-254.7.000.769-4
IDI/IVA
CHE-110.208.850
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unterstützung der lokalen Vogelschutzorganisation in Grenchen, die zugleich Mitglied beim Vogelschutzverband des Kantons Solothurn ist, in den Bereichen des Schutzes der Vögel und ihrer Lebensräume im Rahmen eines umfassenden Umweltschutzes, der Vogelkunde und der zweckbezogenen Oeffentlichkeits- und Jugendarbeit.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Vogel- und Naturschutz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005615141, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Vogel- und Naturschutz, in Grenchen, CHE-110.208.850, Stiftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter, Hans, von Kölliken, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Lorenz, von Biel/Bienne, in Köniz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fäh, Rahel, von Kaltbrunn, in Solothurn, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004545349, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Vogel- und Naturschutz, in Grenchen, CHE-110.208.850, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1605915).
Aufsichtsbehörde neu:
Stiftungsaufsicht Solothurn, in Solothurn.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Hans, von Kölliken, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1605915, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Vogel- und Naturschutz, in Grenchen, CHE-110.208.850, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, Publ. 6626926).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Daniela, von Malters, in Bottmingen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fäh, Rahel, von Kaltbrunn, in Solothurn, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.