Informazioni su Stiftung Schloss Laupen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Schloss Laupen
- Stiftung Schloss Laupen a Laupen BE è una Fondazione nel ramo «Esercizio delle biblioteche e musei». Stiftung Schloss Laupen è attiva.
- La dirigenza è composta di 11 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 05.01.2022.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-460.898.318.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Asplenium Pflanzplanung Martin Zweifel, GRAFIKREICH AG, History Projects GmbH.
Dirigenza (11)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Louis René Casali,
Regula Ruprecht-Merz,
Martin Reber,
Jürg Truog,
Urs Balsiger
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.11.2012
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Laupen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.7.055.559-3
IDI/IVA
CHE-460.898.318
Ramo economico
Esercizio delle biblioteche e musei
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Erwerbung, dauernde Erhaltung und Pflege im Sinne der Denkmalpflege des im 12. Jahrhundert errichteten Schlosses Laupen samt seiner Ausstattung sowie den Park- und Gartenanlagen. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Alte Stadtringmauer mit Wehrgang zu richten. Die Öffnung des Schlosses zur Besichtigung und Benutzung zu musealen Zwecken. Die Benützung des Schlosses und seiner Umgebung für angemessene kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen in den dafür geeigneten Räumen, soweit dadurch das Schloss und die Anlage weder gefährdet, noch sonstwie beeinträchtigt werden. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
axalta Revisionen AG | Düdingen | 19.08.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CORE Revision AG | Düdingen | 29.11.2012 | 18.08.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Schloss Laupen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005373095, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Schloss Laupen, in Laupen, CHE-460.898.318, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2021, Publ. 1005273659).
Domizil neu:
Schloss 1, 3177 Laupen BE.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casali, Louis René, von Bern, in Bösingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005273659, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Schloss Laupen, in Laupen, CHE-460.898.318, Stiftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4128345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CORE Revision AG (CHE-230.955.198), in Düdingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balsiger, Urs, von Thurnen, in Laupen BE (Laupen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mühlethurnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Truog, Jürg, von Grüsch, in Clavaleyres, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blaser, Peter, von Trubschachen, in Gümmenen (Mühleberg), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bürgisser, Nicolas Emil, von Giffers, in Giffers, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hirsig, Hans, von Amsoldingen, in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lehmann, Hans Rudolf, von Worb, in Kriechenwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mürner, Stefan, von Reichenbach im Kandertal, in Wileroltigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
axalta Revisionen AG (CHE-251.456.357), in Düdingen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4128345, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Schloss Laupen, in Laupen, CHE-460.898.318, Stiftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3470717).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CORE Revision AG (CHE-230.955.198), in Düdingen, Revisionsstelle [bisher: Cotting Revisions AG].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.