Indirizzo
c/o Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA
Kuriersektion Tokio
3003 Bern
Informazioni su Stiftung Sakae Stünzi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Sakae Stünzi
- Stiftung Sakae Stünzi ha sede a Bern ed è attiva. Essa opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza dell’Organizzazione Stiftung Sakae Stünzi è composta da 9 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 13.09.2001.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 18.07.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Stiftung Sakae Stünzi è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-109.507.501.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Ayumi Kagitani,
Dr. Katharina Elisabeth Epprecht,
Dr. Andreas Thomas Baum,
Martin Andreas Stricker,
Noboru Okabe
i più recenti aventi diritto di firma
Ayumi Kagitani,
Dr. Katharina Elisabeth Epprecht,
Dr. Andreas Thomas Baum,
Martin Andreas Stricker,
Noboru Okabe
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.09.2001
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.029.778-6
IDI/IVA
CHE-109.507.501
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung der Beziehungen zwischen der Schweiz und Japan im kulturellen, akademischen und wissenschaftlichen Bereich. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG | Aarau | 30.12.2019 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Wolfisberg Treuhand | Bern | 12.05.2011 | 29.12.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation Sakae Stünzi
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Sakae Stünzi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005797763, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Sakae Stünzi, in Bern, CHE-109.507.501, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341058).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epprecht, Katharina Elisabeth Dr., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kagitani, Ayumi, japanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005341058, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Sakae Stünzi, in Bern, CHE-109.507.501, Stiftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261415).
Urkundenänderung:
13.10.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numero di pubblicazione: HR02-1005261415, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Sakae Stünzi, in Bern, CHE-109.507.501, Stiftung (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paroz, Jean-François, von Saicourt, in Tokyo (JP), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunimatsu, Takaji, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baum, Andreas Thomas, von Muralto, in Tokyo (JP), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ochsner, Charles, von Illnau-Effretikon, in Tokyo (JP), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Saxer, Christoph, von Hägglingen, in Muhen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.