Informazioni su Stiftung Rebbau-Museum Hof am Bielersee
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Rebbau-Museum Hof am Bielersee
- Stiftung Rebbau-Museum Hof am Bielersee ha sede a Ligerz ed è attiva. Essa opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 22.12.1973 e ha 7 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 20.09.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Stiftung Rebbau-Museum Hof am Bielersee.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Andreas Fiechter,
Gabriel Roland Zürcher,
Anna Katharina Labbé,
Mario Natale Annoni,
Heidi Lüdi Pfister
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.1973
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Ligerz
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.7.004.356-4
IDI/IVA
CHE-110.303.098
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt: die Einrichtung und Präsentation von Dauer- oder zeitlich befristeten Ausstellungen in der Liegenschaft 'Hof' und deren geeigneten Räumlichkeiten und Örtlichkeiten; die Vermietung der in der Liegenschaft 'Hof' befindlichen Wohnung und geeigneter Räumlichkeiten und Örtlichkeiten; die Sammlung, den Erwerb und die Erhaltung von Kulturgegenständen, Bilder, Rebwerkzeuge und Geräte aus der Bielerseegegend aller Zeitepochen; die Aufbewahrung und Ausstellung der Sammlungsgegenstände in geeigneter Weise in den Museums-Räumlichkeiten; die Erhaltung und die Förderung des Rebbaues am Bielersee durch geeignete Massnahmen. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und ist im Rahmen ihrer Zwecksetzung in der Region Bielersee tätig. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | 17.02.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Rebbaumuseum am Bielersee
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Rebbau-Museum Hof am Bielersee
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006134147, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Rebbau-Museum Hof am Bielersee, in Ligerz, CHE-110.303.098, Stiftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2020, Publ. 1004955386).
Domizil neu:
Route de Bienne 66, 2514 Ligerz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiger, Ursula, von Brugg und Au (SG), in Solothurn, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaudy, François, von Rapperswil-Jona, in Erlach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wendling, Urs, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, Andreas, von Twann-Tüscherz, in Ligerz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004955386, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Rebbau-Museum Hof am Bielersee, in Ligerz, CHE-110.303.098, Stiftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511552).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, Walter, von Basel und Möriken-Wildegg, in Biel/Bienne, Mitglied und Kassier des Stiftungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivprokura zu zweien];
Annoni, Mario, von Valbirse, in La Neuveville, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bévilard, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geiger, Ursula, von Brugg und Au (SG), in Solothurn, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gaudy, François, von Rapperswil-Jona, in Erlach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lüdi Pfister, Heidi, von Zell (LU), in Ligerz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wendling, Urs, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zürcher, Gabriel Roland, von Rüderswil, in Prêles (Plateau de Diesse), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004511552, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Rebbau-Museum Hof am Bielersee, in Ligerz, CHE-110.303.098, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2014, Publ. 1481843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Paul, von Bern und Kirchleerau, in Bern, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Labbé, Anna Katharina, von Rüegsau, in La Neuveville, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.