Indirizzo
c/o Urs Tännler
Promenadenstrasse 34
3076 Worb
Informazioni su Stiftung Krankenhilfsverein Worb
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Krankenhilfsverein Worb
- Stiftung Krankenhilfsverein Worb da Worb opera nel ramo «Esercizio delle aziende in generale della sanità» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 25.03.2024.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-110.399.514.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Frank Heepen,
Marinus Johannes Maria van Beurden,
Karin Waber-Stadler,
Jean-Pierre Peternier,
Urs Tännler
i più recenti aventi diritto di firma
Frank Heepen,
Marinus Johannes Maria van Beurden,
Urs Tännler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.01.1996
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Worb
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.009.300-1
IDI/IVA
CHE-110.399.514
Ramo economico
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Materielle Unterstützung bedürftiger Gemeindeglieder bei Unfall, Krankheit und Altersgebrechlichkeit, sowie materielle Unterstützung der nichtsubventionsberechtigten Spitexdienste in der Einwohnergemeinde Worb.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ROD Treuhand AG | Urtenen-Schönbühl | 07.05.2009 | 13.02.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Krankenhilfsverein Worb
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005993252, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Krankenhilfsverein Worb, in Worb, CHE-110.399.514, Stiftung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigler, Christoph, von Vechigen, in Worb, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heepen, Frank, von Chur, in Schliern b. Köniz (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005815599, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Krankenhilfsverein Worb, in Worb, CHE-110.399.514, Stiftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005378011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Patricia, von Trubschachen, in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Beurden, Marinus, von Speicher, in Kandergrund, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005378011, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Krankenhilfsverein Worb, in Worb, CHE-110.399.514, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139464).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Patricia, von Trubschachen, in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Altmann, Patricia, von Davos].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.