Informazioni su Stiftung Horizonte Sutz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Horizonte Sutz
- Stiftung Horizonte Sutz ha sede a Sutz, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle case di riposo e per disabili».
- La dirigenza è composta di 9 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 13.12.2022.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-107.206.193.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Corinne Liechti,
Tamara Burkhalter,
Gabriele Di Francesco,
Pascal Olivier Gerber-Eggimann,
Sven Eric Tschanz
i più recenti aventi diritto di firma
Tamara Burkhalter,
Rita Scheidegger-Jüstrich,
Gabriele Di Francesco,
Pascal Olivier Gerber-Eggimann,
Sven Eric Tschanz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.07.1972
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Sutz-Lattrigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.7.004.605-8
IDI/IVA
CHE-107.206.193
Ramo economico
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Errichtung, Betreibung und Förderung von Lebensgemeinschaften mit behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Diese Lebensgemeinschaften dienen der körperlichen, seelischen und geistigen Ausbildung und Entfaltung, sowie der sozialen, kulturellen und beruflichen Eingliederung von Behinderten unter Wahrung ihrer Persönlichkeit. Die Einrichtungen der Stiftung sind politisch und konfessionell neutral. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung im Kanton Bern tätig. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Bern | 07.06.2013 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhandbüro Sutter AG | Langnau im Emmental | 16.11.2006 | 06.06.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Wohn- und Werksiedlung St. Michael
- Wohn- und Werksiedlung St. Michael
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Horizonte Sutz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005626901, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Horizonte Sutz, in Sutz-Lattrigen, CHE-107.206.193, Stiftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2022, Publ. 1005545562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zülli, Liselotte, von Kirchdorf (BE), in Ipsach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Tamara, von Seeberg, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Corinne, von Landiswil, in Nidau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005545562, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Horizonte Sutz, in Sutz-Lattrigen, CHE-107.206.193, Stiftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2022, Publ. 1005372077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Silvia, von Luzern, in Orpund, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bräm, Jeannette, von Höri, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Rita , von Berneck, in Epsach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005372077, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Horizonte Sutz, in Sutz-Lattrigen, CHE-107.206.193, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandstetter, Anton, von Beromünster, in Sutz-Lattrigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Francesco, Gabriele, von Ipsach, in Ipsach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Silvia, von Luzern, in Orpund, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lustenberger, Sabine, von Hasle bei Burgdorf und Zürich, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.