Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Credit Suisse
Schwanenplatz 8
6004 Luzern
Informazioni su Stiftung für klein- und mittelbetriebliche Wirtschaft der Zentralschweiz
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.07.1980
Cancellazione dal registro delle imprese
12.02.2008
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.7.010.805-5
IDI/IVA
CHE-110.392.127
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung der Forschung, der Lehrtätigkeit, der Schulung, der Entwicklung und der Dienstleistungen zugunsten der klein- und mittelbetrieblichen Wirtschaft in der Zentralschweiz; Beteiligung oder Unterstützung anderer Organisationen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Werthaltigkeit und Risikoverteilung mit Stiftungsvermögen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung für klein- und mittelbetriebliche Wirtschaft der Zentralschweiz
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung für klein- und mittelbetriebliche Wirtschaft der Zentralschweiz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4335410, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung für klein- und mittelbetriebliche Wirtschaft der Zentralschweiz, in Luzern, CH-100.7.010.805-5, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2001, S. 2604). Mit Verfügung vom 21.02.2007 hat die Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) festgestellt, dass die Stiftung aufgrund von Art. 88 Abs. 1 ZGB aufgehoben ist. Sie ist daher im Handelsregister zu löschen.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung für klein- und mittelbetriebliche Wirtschaft der Zentralschweiz, in L u z e r n , Förderung der Forschung, der Lehrtätigkeit, der Schulung, der Entwicklung und der Dienstleistungen zugunsten der klein- und mittelbetrieblichen Wirtschaft in der Zentralschweiz, Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 02.07.1997, S. 4621).
Urkundenänderung:
17.10.2000.
Zweck neu:
Förderung der Forschung, der Lehrtätigkeit, der Schulung, der Entwicklung und der Dienstleistungen zugunsten der klein- und mittelbetrieblichen Wirtschaft in der Zentralschweiz;
Beteiligung oder Unterstützung anderer Organisationen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Werthaltigkeit und Risikoverteilung mit Stiftungsvermögen.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Kontrollstelle. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Markus, von Luzern und Eschenz, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Protokollführer oder dem Kassier;
Gubler, Walter, von Grenchen, in Ennetbürgen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Protokollführer oder dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, lic. iur. Hubert, von Emmen und Rothenburg, in Lieli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Muff, Walter, von Littau, in Littau, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Gemperli, Gerhard, von Degersheim, in Kriens, Protokollführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung für klein- und mittelbetriebliche Wirtschaft der Zentralschweiz, in Luzern (SHAB Nr.61 vom 29.03.1993, S.1504). Dr. Hans Bernet und Rudolf Steinberger sind aus dem kleinen Stiftungsrat ausgeschieden;
ihre Unterschriften sind erloschen. Neuer Protokollführer ist Gerhard Gemperli, von Degersheim, in Kriens, und neuer Kassier ist Walter Muff, von Littau, in Reussbühl, Gemeinde Littau. Der Präsident oder der Vizepräsident zeichnet kollektiv zu zweien mit dem Protokollführer oder dem Kassier.
Die Adresse lautet nun:
Schwanenplatz 8, bei Credit Suisse, 6002 Luzern.