Indirizzo
c/o Ruth-Gaby Vermot-Mangold
Greyerzstrasse 70
3013 Bern
Informazioni su Stiftung für Freiheit und Menschenrechte
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung für Freiheit und Menschenrechte
- Stiftung für Freiheit und Menschenrechte a Bern è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Stiftung für Freiheit und Menschenrechte è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 19.08.1972.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 17.02.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Stiftung für Freiheit und Menschenrechte.
- 3 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Hofer Consult, reCIRCLE AG, SOMAZZI STIFTUNG.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Alessa Panayiotou,
Rolf Kästli,
Dr. phil. Ruth Rosmarie Vermot-Petit-Outhenin-Mangold,
Hanspeter Bigler,
Samra Losinger
i più recenti aventi diritto di firma
Alessa Panayiotou,
Rolf Kästli,
Dr. phil. Ruth Rosmarie Vermot-Petit-Outhenin-Mangold,
Yvonne Feri,
Hanspeter Bigler
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.08.1972
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.015.951-9
IDI/IVA
CHE-114.653.054
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Förderung von Freiheit und Menschenrechten. In Erfüllung dieses Zwecks verleiht die Stiftung insbesondere einen periodischen Preis an Persönlichkeiten oder Institutionen, die sich in herausragender Weise für Freiheit und Menschenrechte einsetzen. Die Stiftung ist gemeinnützig und verfolgt keinerlei Erwerbszweck oder gewinnorientierte Ziele.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Alpinus Treuhandgesellschaft AG | Männedorf | 15.08.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Göldi Treuhand | Alchenstorf | 02.12.2008 | 14.08.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondazione per la libertá ed i diritti umani
- Foundation for Freedom and Human Rights
- Fondation pour la liberté et les droits humains
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung für Freiheit und Menschenrechte
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005103047, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für Freiheit und Menschenrechte, in Bern, CHE-114.653.054, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586380).
Domizil neu:
c/o Ruth-Gaby Vermot-Mangold, Greyerzstrasse 70, 3013 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Christian, von Auswil, in Köniz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knuchel, Lars, von Iffwil, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panayiotou, Alessa, von Winterthur, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004586380, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für Freiheit und Menschenrechte, in Bern, CHE-114.653.054, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3866991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krneta, Guy, von Bern, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Christian, von Auswil, in Köniz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Losinger, Samra, von Bern und Burgdorf, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bern und Burgdorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3866991, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für Freiheit und Menschenrechte, in Bern, CHE-114.653.054, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3697077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodler, Martin, von Gurzelen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kästli, Rolf, von Seedorf (BE), in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.