Indirizzo
c/o Spital Nidwalden AG
Ennetmooserstrasse 19
6370 Stans
Informazioni su Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten
- Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten a Stans è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten è attiva.
- Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten è stata costituita nel 18.09.2017.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 27.09.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten è iscritta con l’IDI CHE-419.200.916.
- Herz- und Präventionszentrum Nidwalden AG, Psychiatrie-Team Stans GmbH, Spital Nidwalden AG hanno lo stesso indirizzo come Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Stefan Fischli,
Christian Alois Schüpfer,
Prof. Dr. Dr. Walter Alfred Wuillemin
i più recenti aventi diritto di firma
Stefan Fischli,
Christian Alois Schüpfer,
Prof. Dr. Dr. Walter Alfred Wuillemin
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.09.2017
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Stans
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.7.476.589-7
IDI/IVA
CHE-419.200.916
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt Projekte und Massnahmen zu unterstützen, welche die Weiterbildung und damit die Qualität von Ärzten im Schwerpunktbereich der Allgemeinen/Inneren Medizin nachhaltig fördert und verbessert. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
a&o kreston audit ag | Zürich | 27.09.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Spissenegg AG | Horw | 21.09.2017 | 26.09.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005846671, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten, in Stans, CHE-419.200.916, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005388862).
Domizil neu:
c/o Spital Nidwalden AG, Ennetmooserstrasse 19, 6370 Stans.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Kuno, von Horw, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzen, Christophorus, genannt Christoph, von Ferden, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knoblauch, Christoph, von Winterthur, in Stans, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wechsler & Partner Unternehmensberatung AG (CHE-108.627.781), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischli, Stefan, von Glarus Süd, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005388862, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten, in Stans, CHE-419.200.916, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890593).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wechsler & Partner Unternehmensberatung AG (CHE-108.627.781), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: in Küssnacht (SZ)].
Numero di pubblicazione: 3890593, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten, in Stans, CHE-419.200.916, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764733).
Aufsichtsbehörde neu:
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.