Indirizzo
c/o Jürg Vogel
Fritz Widmerweg 1
3806 Bönigen b. Interlaken
Informazioni su Stiftung Freundeskreis für den Senegal
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Freundeskreis für den Senegal
- Stiftung Freundeskreis für den Senegal da Bönigen b. Interlaken opera nel ramo «Esercizio delle case di riposo e per disabili» ed è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Stiftung Freundeskreis für den Senegal è composta da 9 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 16.01.1997.
- Il 24.05.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Stiftung Freundeskreis für den Senegal è iscritta con l’IDI CHE-110.402.180.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Markus Streit,
Katharina Streit-Bruderer,
Jürg Vogel,
Anne Bossard,
Beatrice Bindschedler
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.01.1997
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bönigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.008.805-9
IDI/IVA
CHE-110.402.180
Ramo economico
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Leistung direkter Hilfe an Behinderte, Kranke, Betagte und Kinder in Notlagen im Senegal, Überwachung und Unterhalt des Blindenzentrums mit Augenklinik in M'Bour sowie Erbringen von Hilfe zur Selbsthilfe und Unterstützung von Schulen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Schneider Treuhand und Revisions AG | Zollikofen | 27.04.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Reoplan Treuhand AG | Bern | 04.11.2009 | 26.04.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation cercle des amis pour le Sénégal
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Freundeskreis für den Senegal
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006038868, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Freundeskreis für den Senegal, in Bönigen, CHE-110.402.180, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2023, Publ. 1005808153).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit-Bruderer, Katharina, von Wald (AR), in Gansingen, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Streit, Markus, von Köniz, in Gansingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005808153, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Freundeskreis für den Senegal, in Bönigen, CHE-110.402.180, Stiftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2023, Publ. 1005644245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Josi-Güdel, Katharina Magdalena, von Adelboden, in Wimmis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lutz, Edith, von Walzenhausen und Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005644245, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Freundeskreis für den Senegal, in Bönigen, CHE-110.402.180, Stiftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3532447).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Jürg, von Wangen an der Aare, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Streit-Bruderer, Katharina, von Wald (AR), in Gansingen, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, Peter, von Lützelflüh, in Belp, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bindschedler, Beatrice, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bossard, Anne, von Kölliken, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gasser, Annelies, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Josi-Güdel, Katharina Magdalena, von Adelboden, in Wimmis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lutz, Edith, von Walzenhausen und Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Interlaken];
Vogel, Angela, von Wangen an der Aare, in Montcony (FR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.