Informazioni su Stiftung Betagtenheim Schönegg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Betagtenheim Schönegg
- Stiftung Betagtenheim Schönegg è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza». La sede si trova a Hünibach.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 21.07.1984.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 06.05.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-107.368.631.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Bruno Gafner,
Luzia Marianne Schmid-Kocher,
Katharina Hämmerle,
Alois Studerus,
Josef Markus Schöpfer
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Karin Oswald,
Katharina Hämmerle,
Alois Studerus,
Remo Philipp Berlinger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.07.1984
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Thun
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.7.002.716-7
IDI/IVA
CHE-107.368.631
Ramo economico
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt den Bau und Betrieb eines Betagtenheims mit Pflegemöglichkeiten für ca. 45 Pensionäre. Sie nimmt ohne konfessionelle Beschränkung Personen, vorzugsweise aus den Gemeinden, über die sich die römisch-katholische Kirchgemeinde Thun erstreckt, in ihr Heim auf.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Bern | 06.05.2024 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 14.02.2018 | 05.05.2024 | |
Finanzinspektorat der Stadt Thun | Thun | 20.06.2008 | 13.02.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Betagtenheim Schönegg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006025333, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Betagtenheim Schönegg, in Thun, CHE-107.368.631, Stiftung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2023, Publ. 1005759842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feierabend, Arnold, von Engelberg, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gafner, Bruno, von Beatenberg, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oswald, Karin, von Oberhofen am Thunersee, in Gunten (Sigriswil), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller + Partner AG (CHE-151.579.083), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005759842, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Betagtenheim Schönegg, in Thun, CHE-107.368.631, Stiftung (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2020, Publ. 1004899384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Alois Anton, von Luthern, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Luzia Marianne, von Ausserberg, in Gwatt (Thun), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004899384, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Betagtenheim Schönegg, in Thun, CHE-107.368.631, Stiftung (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lottaz, Alois Hermann Dr., von Rechthalten, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karp, Cäcilia, genannt Cécile, von Matten bei Interlaken, in Hilterfingen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studerus, Alois, von Waldkirch, in Thun, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hämmerle, Katharina, genannt Kathrin, von St. Gallen, in Forst b. Längenbühl (Forst-Längenbühl), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Berlinger, Remo Philipp, von Degersheim, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Borter, Walter, von Ringgenberg (BE), in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Feierabend, Arnold, von Engelberg, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kancz, Daniel, von Wängi, in Forst b. Längenbühl (Forst-Längenbühl), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schöpfer, Josef Markus, von Escholzmatt-Marbach, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Christen, Alois Anton, von Luthern, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.