Informazioni su Stiftung Sunneziel Meggen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Sunneziel Meggen
- Stiftung Sunneziel Meggen ha sede a Meggen ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza».
- C'é 12 persone nella dirigenza.
- Il 28.08.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-103.422.616.
Dirigenza (12)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Andreas Knüsel,
Christoph Büeler,
Walter Gloor,
Matthias Albert Pfammatter,
Thomas Gottfried Diener
i più recenti aventi diritto di firma
Andreas Knüsel,
Axel Kraforst,
Walter Gloor,
Matthias Albert Pfammatter,
Cécile Hüsken-Köchli
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.08.1968
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Meggen
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.7.009.699-8
IDI/IVA
CHE-103.422.616
Ramo economico
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung führt politisch und konfessionell neutral in der Gemeinde Meggen ein Alters- und Pflegezentrum. Es dient in erster Linie Personen mit Wohnsitz in der Gemeinde Meggen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bättig Treuhand AG | Luzern | 26.01.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Alterssiedlung Sunneziel Meggen
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Sunneziel Meggen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006116001, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Sunneziel Meggen, in Meggen, CHE-103.422.616, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2024, Publ. 1005958395).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Alfred, von Meggen, in Meggen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büeler, Christoph, von Meggen und Sattel, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knüsel, Andreas, genannt André, von Meggen und Risch, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005958395, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Alterssiedlung Sunneziel Meggen, in Meggen, CHE-103.422.616, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2023, Publ. 1005893015).
Urkundenänderung:
14.12.2023.
Name neu:
Stiftung Sunneziel Meggen.
Zweck neu:
Die Stiftung führt politisch und konfessionell neutral in der Gemeinde Meggen ein Alters- und Pflegezentrum. Es dient in erster Linie Personen mit Wohnsitz in der Gemeinde Meggen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.