Informazioni su Stiftung Altersheim Mon Soleil, Bern
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Altersheim Mon Soleil, Bern
- Stiftung Altersheim Mon Soleil, Bern opera nel settore «Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza» ed è attualmente attiva. La sede è a Bern.
- La dirigenza dell’Organizzazione Stiftung Altersheim Mon Soleil, Bern è composta da 9 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 25.01.1947.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 17.06.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-107.810.785.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Dr. Berchtold von Fischer,
Marie Louise Kurmann,
Nick Pfeuti,
Regula Cäcilia Mader,
Marianne Von Niederhäusern
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Berchtold von Fischer,
Marie Louise Kurmann,
Nick Pfeuti,
Sibylla Wetli,
Regula Cäcilia Mader
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.01.1947
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.014.700-0
IDI/IVA
CHE-107.810.785
Ramo economico
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb des Altersheimes Mon Soleil, an der Zähringerstrasse 3 in Bern; Unterstützung der ehemaligen Aktivmitglieder des früheren Bernischen Hausangestelltenvereins bei deren Bedürftigkeit.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
K-Vis AG | Fislisbach | 04.08.2016 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dr.Meyer Treuhand AG | Bern | 03.01.2008 | 03.08.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fürsorgefonds des Bernischen Hausangestelltenvereins
- Stiftung Altersheim Zähringerstrasse 3, Bern
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Altersheim Mon Soleil, Bern
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006058268, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Altersheim Mon Soleil, Bern, in Bern, CHE-107.810.785, Stiftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutzmann, Brigitta, von Uebeschi, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Fischer, Berchtold Dr., von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurmann, Marie Louise, von Willisau, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005771467, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Altersheim Mon Soleil, Bern, in Bern, CHE-107.810.785, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645429).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeuti, Nick, von Schwarzenburg, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetli, Sibylla, von Grengiols, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005645429, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Altersheim Mon Soleil, Bern, in Bern, CHE-107.810.785, Stiftung (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2021, Publ. 1005288589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Page, Randolph, von Bern, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Franz, von Signau, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller, Felix, von Bolligen, in Bolligen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mader, Regula, von Neuenegg, in Bern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.