Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Bank Julius Bär & Co. AG
Bahnhofstrasse 36
8001 Zürich
Informazioni su Stiftung 36, Zürich
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.04.1966
Cancellazione dal registro delle imprese
08.09.2009
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.904.620-5
IDI/IVA
CHE-110.325.473
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fürsorge für die leitenden Angestellten der Firma "Bank Julius Bär & Co AG", in Zürich, sowie ihre Angehörigen und Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Erwerbsunfähigkeit und Tod. Die Stiftung kann auch für die Finanzierung der Vorsorgeleistungen anderer Personalvorsorgestiftungen der vorgenannten Firma, die sie zugunsten ihrer Arbeitnehmer errichtet hat, herangezogen werden.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 18.03.2008 | 07.09.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung 36, Zürich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5236182, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung 36, Zürich, in Zürich, CH-020.7.904.620-5, Stiftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2008, S. 20, Publ. 4391206). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.01.2009 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4391206, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung 36, Zürich, in Zürich, CH-020.7.904.620-5, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2007, S. 29, Publ. 3876244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Charles W., von Schangnau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vollert, Dr. Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enkelmann, Dieter, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Andreas, von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3876244, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung 36, Zürich, in Zürich, CH-020.7.904.620-5, Fürsorge, Stiftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2005, S. 22, Publ. 2770164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knabenhans, Walter, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Charles W., von Schangnau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lenzburg];
Vollert, Dr. Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Hermann, von Zürich, in Uitikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wahli-Zahno, Helena, von Bolligen und Tafers, in Freienstein-Teufen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.