Informazioni su Steiner AG Frauenfeld
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Steiner AG Frauenfeld
- Steiner AG Frauenfeld con sede a Frauenfeld è una Società anonima nel ramo «Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili». Steiner AG Frauenfeld è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 11.01.1991.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 05.09.2019. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio TG è il seguente: CHE-102.691.059.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.01.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Frauenfeld
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.001.354-2
IDI/IVA
CHE-102.691.059
Ramo economico
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Eisenwaren, Schlüsselservice, Werkzeugen und Gartengeräten, Haushaltartikeln, Porzellan und Geschenken, Sportartikeln und -Mode sowie anderer Artikel en Detail. Die Gesellschaft kann sich anderen Unternehmen beteiligen, sowie Liegenschaften kaufen, verwalten und verkaufen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BMU Treuhand AG | Chur | 17.10.2018 | 04.09.2019 | |
Veledes Treuhand AG | Chur | 21.02.2011 | 16.10.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Steiner Schwert AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Steiner AG Frauenfeld
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004710110, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Steiner AG Frauenfeld, in Frauenfeld, CHE-102.691.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478658).
Statutenänderung:
30.08.2019.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 30.08.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BMU Treuhand AG (CHE-115.321.376), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004478658, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Steiner AG Frauenfeld, in Frauenfeld, CHE-102.691.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2011, Publ. 6041650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Veledes Treuhand AG (CH-350.3.000.375-9), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BMU Treuhand AG (CHE-115.321.376), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6041650, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Steiner AG Frauenfeld, in Frauenfeld, CH-440.3.001.354-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2007, S. 15, Publ. 3873008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizerischer Verband der Lebensmitteldetaillisten (Veledes), in Wallisellen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Veledes Treuhand AG (CH-350.3.000.375-9), in Chur, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.