Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Steca Kommunikation GmbH
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.12.2003
Cancellazione dal registro delle imprese
20.06.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Wattwil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.028.009-3
IDI/IVA
CHE-110.348.600
Ramo economico
Servizi per consulenza PR
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratung in den Bereichen interner und externer Unternehmenskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Medienproduktionen, Erbringen von Dienstleistungen auf diesem Gebiet sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Communications Factory GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Steca Kommunikation GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2899861, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Steca Kommunikation GmbH, in Wattwil, CHE-110.348.600, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2013, Publ. 1218203). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Steca Consulting AG, in Wattwil (CHE-112.010.483), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1218203, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Steca Kommunikation GmbH, in Wattwil, CH-020.4.028.009-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2009, S. 15, Publ. 5295058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oetzel, Michael, von Staufen, in Schafisheim, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carl-Aebischer, Stefan, von Mollis, in Uetliburg SG (Gommiswald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Mollis und mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Carl, Anne, von St. Ursen, in Uetliburg SG (Gommiswald), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gommiswald und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5295058, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Steca Kommunikation GmbH, in Wattwil, CH-020.4.028.009-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2009, S. 24, Publ. 5097134).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carl-Aebischer, Stefan, von Mollis, in Uetliburg SG (Gommiswald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Uetliburg SG (Gommiswald) und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Carl, Anne, von St. Ursen, in Gommiswald, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Oetzel, Michael, von Staufen, in Schafisheim, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.