Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su STAUFEN.AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.02.2013
Cancellazione dal registro delle imprese
12.04.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.038.881-3
IDI/IVA
CHE-143.803.054
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die ganzheitliche Beratung und Entwicklung von Unternehmen und die Qualifizierung von deren Mitarbeitern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Pfister Treuhand AG | Uster | 26.02.2013 | 11.04.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: STAUFEN.AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3464417, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
STAUFEN.AG, in Zürich, CHE-143.803.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3095955).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Inova Management AG (neu:
STAUFEN.INOVA AG), in Wollerau (CHE-107.418.016), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3095955, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
STAUFEN.AG, in Winterthur, CHE-143.803.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2016, Publ. 2734229).
Statutenänderung:
22.08.2016.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Buckhauserstrasse 1, 8048 Zürich.
Numero di pubblicazione: 2734229, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
STAUFEN.AG, in Winterthur, CHE-143.803.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 950621).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Jarzebowski, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Grossbettlingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Hans-Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Rankweil (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister Treuhand AG (CHE-102.159.072), in Uster, Revisionsstelle [bisher: Pfister Treuhand AG (CH-020.3.024.436-3)].