Informazioni su Starmag AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Starmag AG
- Starmag AG con sede a Schwarzenbach SG è attiva. Starmag AG è attiva nel ramo «Fabbricazione di prodotti metallo».
- La dirigenza dell’azienda Starmag AG è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 05.06.2001.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 11.08.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-109.064.596.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.06.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Jonschwil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.049.946-8
IDI/IVA
CHE-109.064.596
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti metallo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Be- und Verarbeitung von Metallen sowie Herstellung von Apparaten und Geräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Eurevio AG | St. Gallen | 22.05.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ad optima revision ag | St. Gallen | <2004 | 21.05.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Starmag AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005814949, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Starmag AG, in Jonschwil, CHE-109.064.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, S.0, Publ. 4240435).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterchi, René, von Lützelflüh, in Degersheim, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberbüren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Naef, Bernhard, von Uzwil, in Oberbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4240435, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Starmag AG, in Jonschwil, CHE-109.064.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2014, Publ. 1820645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dareva AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eurevio AG (CHE-113.991.643), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1820645, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Starmag AG, in Jonschwil, CHE-109.064.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, S. 14, Publ. 5343914).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franitza, Marcel, von Oberuzwil, in Niederuzwil (Uzwil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.