Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Stahlimpex GmbH in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.01.2005
Cancellazione dal registro delle imprese
06.09.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.030.266-9
IDI/IVA
CHE-112.181.989
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Stahl, Metallen und Sonderwerkstoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stahlimpex GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stahlimpex GmbH in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1063511, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stahlimpex GmbH in Liquidation, in Zürich, CH-020.4.030.266-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, Publ. 6823492). Das Konkursverfahren wurde mit Urteil des Konkursrichters vom 26.08.2013 als geschlossen erklärt. Die Gesellschaft wird von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6823492, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stahlimpex GmbH in Liquidation, in Zürich, CH-020.4.030.266-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2009, S. 33, Publ. 4881784). Mit Urteil vom 16.08.2012 hat der Konkursrichter des Bezirksgerichts Zürich mit Wirkung ab dem 16.08.2012, 10.00 Uhr, über die bereits aufgelöste Gesellschaft den Konkurs eröffnet.
Numero di pubblicazione: 4881784, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stahlimpex GmbH, in Zürich, CH-020.4.030.266-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2005, S. 19, Publ. 2643400).
Firma neu:
Stahlimpex GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.01.2009 aufgelöst. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 30.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Liquidationsadresse:
c/o René Marti, Schwyzerstrasse 30, 8805 Richterswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, René, von Zürich, in Richterswil, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Stratz, Gerold, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Stratz, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].