Informazioni su Stahl Design AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stahl Design AG
- Stahl Design AG a Mollis è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di mobili». Stahl Design AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 20.01.2004 e ha 4 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 10.11.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-110.492.869.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Innotherm GmbH, PRIMING AG, Zinggen Immobilien AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Manuela Mätzler-Artho,
Ivan Tesic,
Joel Michael Staub,
Josef Landolt
i più recenti aventi diritto di firma
Manuela Mätzler-Artho,
Ivan Tesic,
Joel Michael Staub,
Josef Landolt
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.01.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Glarus Nord
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.3.004.269-0
IDI/IVA
CHE-110.492.869
Ramo economico
Fabbricazione di mobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt: Fabrikation und Handel von Stahlkonstruktionen sowie Handel mit Betriebseinrichtungen aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie vermieten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Calanda Audit AG | Chur | 10.11.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bernet & Lehner Treuhand AG | Glarus | 20.03.2006 | 09.11.2023 | |
Rolf Bermann, Unternehmensberatung | Freienbach | <2004 | 07.03.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stahl Design AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005881912, Ufficio del registro di commercio Glarona
Stahl Design AG, in Glarus Nord, CHE-110.492.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet & Lehner Treuhand AG (CHE-106.897.246), in Glarus, Revisionsstelle;
Eicher, Bruno, von Goldingen, in Gommiswald, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mätzler-Artho, Manuela, von Eschenbach (SG), in Uetliburg SG (Gommiswald), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mätzler, Manuela, von St. Gallenkappel und Berneck, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Staub, Joel Michael, von Sevelen, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Tesic, Ivan, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Calanda Audit AG (CHE-392.204.397), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005824731, Ufficio del registro di commercio Glarona
Stahl Design AG, in Glarus Nord, CHE-110.492.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793457).
Statutenänderung:
22.08.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Fabrikation und Handel von Stahlkonstruktionen sowie Handel mit Betriebseinrichtungen aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie vermieten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.08.2023 werden 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 22.08.2023 festgestellt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Der Hinweis auf die Vinkulierungsbestimmung wird gestrichen].
Numero di pubblicazione: SR05-0000005553, Ufficio del registro di commercio Svitto
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 17.07.2023 Öffentlich einsehbar bis: 17.07.2026 Meldungsnummer: Publizierende Stelle firm-it solutions gmbh, Oberdorfstrasse 12, 8853 Lachen SZ Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Stahl Design AG Betroffene Organisation: Stahl Design AG CHE-110.492.869 Erlenstrasse 3
Dobler Rechtsanwälte AG z.Hd. RA Marcel Esslinger Oberdorfstrasse 12
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.