Informazioni su St.Martin-Stiftung, Seuzach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu St.Martin-Stiftung, Seuzach
- St.Martin-Stiftung, Seuzach ha sede a Seuzach, è attiva e opera nel ramo «Gestione fondi».
- La dirigenza dell’Organizzazione St.Martin-Stiftung, Seuzach fondata il 23.02.2018 è composta da 5 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 02.08.2021.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-142.335.458.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Luis Miguel Ribeiro Varandas,
Claudia Marti,
Markus Winter,
Beat Auer,
Annette Badorff
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.02.2018
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Seuzach
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.002.197-0
IDI/IVA
CHE-142.335.458
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiete der Gemeinde Seuzach und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen durch: 1. die Beschaffung von Mitteln und deren Verwaltung für die Ausübung des Kultus sowie für die Bedürfnisse der römisch-katholischen Religion und Seelsorge in der Gemeinde Seuzach; 2. Ankauf von Liegenschaften, Errichtung einer St.Martins-Kirche in Seuzach und allfällig zugehörender kirchlicher Zweckbauten. Wird durch die zuständigen kirchlichen Oberbehörden im Gebiet der Gemeinde Seuzach ein selbständiger Seelsorgsbezirk errichtet, so bezieht sich der Stiftungszweck auf den entsprechenden Aufgabenkreis in diesem Seelsorgs- bezw. Pfarreibezirk.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: St.Martin-Stiftung, Seuzach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005262345, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
St.Martin-Stiftung, Seuzach, in Seuzach, CHE-142.335.458, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Annen, Josef Franz, von Schwyz, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ribeiro Varandas, Luis Miguel, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004726231, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
St.Martin-Stiftung, Seuzach, in Seuzach, CHE-142.335.458, Stiftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2018, Publ. 4082105).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auer, Beat, von Hallau, in Seuzach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Marti, Claudia, von Sursee, in Seuzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winter, Markus, von Kaisten, in Seuzach, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4082105, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
St.Martin-Stiftung, Seuzach, in Seuzach, CHE-142.335.458, Reutlingerstrasse 52, 8472 Seuzach, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
30.01.1959.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiete der Gemeinde Seuzach und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen durch: 1. die Beschaffung von Mitteln und deren Verwaltung für die Ausübung des Kultus sowie für die Bedürfnisse der römisch-katholischen Religion und Seelsorge in der Gemeinde Seuzach;
2. Ankauf von Liegenschaften, Errichtung einer St.Martins-Kirche in Seuzach und allfällig zugehörender kirchlicher Zweckbauten. Wird durch die zuständigen kirchlichen Oberbehörden im Gebiet der Gemeinde Seuzach ein selbständiger Seelsorgsbezirk errichtet, so bezieht sich der Stiftungszweck auf den entsprechenden Aufgabenkreis in diesem Seelsorgs- bezw. Pfarreibezirk. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Auer, Beat, von Hallau, in Seuzach, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Winter, Markus, von Kaisten, in Seuzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Badorff, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Hettlingen, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Claudia, von Sursee, in Seuzach, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Annen, Josef Franz, von Schwyz, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.