Informazioni su Sportzentrum Heimberg Genossenschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sportzentrum Heimberg Genossenschaft
- Sportzentrum Heimberg Genossenschaft con sede a Heimberg è attiva. Sportzentrum Heimberg Genossenschaft è attiva nel ramo «Servizi sport».
- La dirigenza dell’Organizzazione Sportzentrum Heimberg Genossenschaft è composta da 9 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 18.12.1974.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 11.10.2021, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-107.878.292.
Dirigenza (9)
i più recenti membri dell'amministrazione
Christoph Würsten,
Patrick Schneider,
Peter Soltermann,
Emanuele Pasanisi,
Rolf Widmer
i più recenti aventi diritto di firma
Christoph Würsten,
Emanuele Pasanisi,
Frederik Reinmann,
Marlies Ryser-Bürki
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.1974
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Heimberg
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.5.002.542-3
IDI/IVA
CHE-107.878.292
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe, in Heimberg ein Freizeit- und Sportzentrum mit den dazugehörigen Anlagen zu erstellen und zu betreiben. Die Genossenschaft ist befugt, alle Geschäfte zu tätigen, die dem Genossenschaftszweck direkt oder indirekt dienen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann sich dazu an anderen Unternehmungen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HST Treuhand AG | Thierachern | 15.08.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Sportzentrum Heimberg
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sportzentrum Heimberg Genossenschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005309144, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sportzentrum Heimberg Genossenschaft, in Heimberg, CHE-107.878.292, Genossenschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, S.0, Publ. 2480583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyger, Bernhard, von Eriz, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Niklaus, von Langnau im Emmental, in Heimberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten, Christoph, von Saanen, in Steffisburg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Pasanisi, Emanuele, von Heimberg, in Heimberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ryser-Bürki, Marlies, von Bleiken bei Oberdiessbach und Thun, in Heimenschwand (Buchholterberg), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hänni, Markus, von Heimberg, in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schneider, Patrick, von Muttenz, in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schumacher Krebs, Andrea Daniela, von Hofstetten-Flüh, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Soltermann, Peter, von Thun, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Rolf, von Baar, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2480583, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sportzentrum Heimberg Genossenschaft, in Heimberg, CHE-107.878.292, Genossenschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, Publ. 2075547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Többen, Dieter, von Thun, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten, Christoph, von Saanen, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2075547, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sportzentrum Heimberg Genossenschaft, in Heimberg, CHE-107.878.292, Genossenschaft (SHAB Nr. 114 vom 14.06.2012, Publ. 6719204).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HST Treuhand AG (CHE-103.337.991), in Thierachern, Revisionsstelle [bisher: HST Treuhand AG (CH-092.3.001.131-6)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.