Indirizzo
c/o Martin Künzler
Wilen 1287
9428 Walzenhausen
Informazioni su Sportplatz Franzenweid Walzenhausen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sportplatz Franzenweid Walzenhausen
- Sportplatz Franzenweid Walzenhausen ha sede a Walzenhausen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Servizi sport».
- Sportplatz Franzenweid Walzenhausen è stata costituita nel 30.06.1951.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 05.10.2023.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio AR è il seguente: CHE-104.166.634.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Myriam Kuster,
Noah Kellenberger,
Rolf Kürsteiner,
Hans Peter Baumgartner,
Martin Künzler-Niederer
i più recenti aventi diritto di firma
Hans Peter Baumgartner,
Martin Künzler-Niederer,
Gabriela Kellenberger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.06.1951
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Walzenhausen
Ufficio del registro di commercio
AR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-300.7.010.195-0
IDI/IVA
CHE-104.166.634
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die der Stiftung zugehörenden Liegenschaften und Einrichtungen gemäss den Stiftungsbestimmungen dauernd zur Ausübung turnerischer und sportlicher Uebungen und Veranstaltungen den Stiftungsberechtigten zur Verfügung zu stellen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sportplatz Franzenweid Walzenhausen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005853455, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Sportplatz Franzenweid Walzenhausen, in Walzenhausen, CHE-104.166.634, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005024565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Stefan, von Appenzell, in Walzenhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Myriam, von Diepoldsau, in Balgach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005024565, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Sportplatz Franzenweid Walzenhausen, in Walzenhausen, CHE-104.166.634, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2013, S.0, Publ. 1080751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Heinz, von Walzenhausen, in Walzenhausen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rast, Christian, von Aristau, in Walzenhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tobler, Hans-Peter, von Heiden, in Walzenhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Grossaffoltern, in Walzenhausen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kellenberger, Noah, von Walzenhausen, in Walzenhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kürsteiner, Rolf, von Gais, in Walzenhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1080751, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Sportplatz Franzenweid Walzenhausen, in Walzenhausen, CH-300.7.010.195-0, Stiftung (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S. 4, Publ. 4967842).
Domizil neu:
c/o Martin Künzler, Wilen 1287, 9428 Walzenhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Martin, von Schwellbrunn, in Walzenhausen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lenherr, Margrit, von Gams, in Walzenhausen, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreiber, Max, von Au SG, in Walzenhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederer, Franz, von Walzenhausen, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäbler, Daniel, von Oberbüren, in Walzenhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Gabriela, von Walzenhausen, in Walzenhausen, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Martin, von Walzenhausen, in Walzenhausen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Künzler, Heinz, von Walzenhausen, in Walzenhausen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Rast, Christian, von Aristau, in Walzenhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tobler, Hans-Peter, von Heiden, in Walzenhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Stefan, von Appenzell, in Walzenhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rempfler, Andreas, von Appenzell, in Walzenhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.