Indirizzo
c/o Thomas Kuster
Feldstrasse 2
3945 Gampel
Informazioni su Sportbahnen Gampel-Jeizinen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sportbahnen Gampel-Jeizinen AG
- Sportbahnen Gampel-Jeizinen AG opera nel settore «Trasporto di persone e merci su strada» ed è attualmente attiva. La sede è a Gampel.
- L’azienda è stata costituita nel 29.11.1968.
- Il 17.12.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Sportbahnen Gampel-Jeizinen AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-103.027.823.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Stephan Schnyder,
Martin Giachino,
Thomas Krummenacher,
Denise Antoinette Bregy,
Thomas Kuster
i più recenti aventi diritto di firma
Stephan Schnyder,
Martin Giachino,
Thomas Krummenacher,
Denise Antoinette Bregy,
Thomas Kuster
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.11.1968
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gampel-Bratsch
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.3.000.243-2
IDI/IVA
CHE-103.027.823
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt: die Einrichtung und den Betrieb von Skiliften, Seilbahnen und anderen gleichartigen Beförderungsmittel aufgrund der von der zuständigen Behörde erteilten Konzession. Den Personen- und Warentransport. Die Organisation, Planung, Entwicklung sowie Errichtung und den Betrieb von Restaurants, Immobilien, Chalets sowie sämtlicher Unternehmen, die die touristische Entwicklung für den Sommer- und Wintersport auf Gebiet der Gemeinde Gampel, Jeizinen, Unter- und Oberfesel, Nivenalp und Umgebung betreffen. Die Gesellschaft kann Mobilien und Immobilien kaufen und veräussern sowie Verträge abschliessen, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes als notwendig erscheinen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche übernehmen oder finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Zenhäusern Treuhand AG | Visp | 05.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gesellschaft zur Förderung des Tourismus in Gampel, Jeizinen und Umgebung AG GTGJ
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sportbahnen Gampel-Jeizinen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005360641, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Sportbahnen Gampel-Jeizinen AG, in Gampel-Bratsch, CHE-103.027.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hildbrand, Gilbert, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröter, Thomas Anton, von Eischoll, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Thomas, von Engelberg, in Gampel (Gampel-Bratsch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schnyder, Stephan, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bregy, Denise Antoinette, von Steg-Hohtenn, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giachino, Martin, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Krummenacher, Thomas, von Neuenkirch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Murmann, Yannick, von Kippel, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmidt, Silvia, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005341677, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Gesellschaft zur Förderung des Tourismus in Gampel, Jeizinen und Umgebung AG (GTGJ), in Gampel-Bratsch, CHE-103.027.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4094569).
Statutenänderung:
12.11.2021.
Firma neu:
Sportbahnen Gampel-Jeizinen AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: die Einrichtung und den Betrieb von Skiliften, Seilbahnen und anderen gleichartigen Beförderungsmittel aufgrund der von der zuständigen Behörde erteilten Konzession. Den Personen- und Warentransport. Die Organisation, Planung, Entwicklung sowie Errichtung und den Betrieb von Restaurants, Immobilien, Chalets sowie sämtlicher Unternehmen, die die touristische Entwicklung für den Sommer- und Wintersport auf Gebiet der Gemeinde Gampel, Jeizinen, Unter- und Oberfesel, Nivenalp und Umgebung betreffen. Die Gesellschaft kann Mobilien und Immobilien kaufen und veräussern sowie Verträge abschliessen, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes als notwendig erscheinen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche übernehmen oder finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag und Bilanz vom 20. Juli 1968 von der einfachen Gesellschaft "Skilift Uflängen-Oberfesel", in Gampel, Aktiven (Skiliftanlage, Hochspannungsleitung usw.) und Passiven (Kreditoren) im Betrage von je CHF 165'831.65. CHF 119'321.30 sind durch Verrechnung mit Forderungen, die in den Passiven enthalten sind, voll liberiert und werden auf das Grundkapital angerechnet. Die restlichen Passiven im Betrag von CHF 37'510.35 werden von der Gesellschaft zur Bezahlung übernommen. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.11.1975 auf Gebiet der Gemeinde Gampel gelegene Wiesen und Weiden im Ausmass von 4918m2 zum Preise von CHF 16'600.--, der voll auf das Grundkapital angerechnet wird.].
Publikationsorgan neu:
SHAB für die gesetzliche vorgeschriebenen, alle übrigen durch Veröffentlichung im Amtsblatt des Kantons Wallis.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen. Vorbehalten bleibt Art. 11 Abs. 2 hievor. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.]
Numero di pubblicazione: 4094569, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Gesellschaft zur Förderung des Tourismus in Gampel, Jeizinen und Umgebung AG (GTGJ), in Gampel-Bratsch, CHE-103.027.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2015, Publ. 2151575).
Domizil neu:
c/o Thomas Kuster, Feldstrasse 2, 3945 Gampel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murmann, Manfred, von Gampel-Bratsch und Kippel, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hildbrand, Reto, von Gampel-Bratsch, in Getwing (Gampel-Bratsch), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hildbrand, Otto, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnaboldi, Lorenz, von Oberems, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Borter, Robert, von Oberems, in Steg VS (Steg-Hohtenn), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meichtry, Ruth, von Leuk, in Gampel (Gampel-Bratsch), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Thomas, von Engelberg, in Gampel (Gampel-Bratsch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hildbrand, Gilbert, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregy, Denise Antoinette, von Steg-Hohtenn, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Stephan, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murmann, Yannick, von Kippel, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidt, Silvia, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schröter, Thomas Anton, von Eischoll, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.