Informazioni su Spörri Immopartner AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Spörri Immopartner AG
- Spörri Immopartner AG con sede a Sulzbach è attiva. Spörri Immopartner AG è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- L’azienda è stata costituita nel 05.03.2001 e ha 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 28.02.2018.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Spörri Immopartner AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.03.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Uster
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.024.304-7
IDI/IVA
CHE-101.987.066
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Bau, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften. Ferner erbringt sie Dienstleistungen im Informatik- und Internetbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trachsler Treuhand AG in Liquidation | Uster | <2004 | 18.10.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Spörri Immopartner AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4082249, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spörri Immopartner AG, in Uster, CHE-101.987.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2013, Publ. 7161582).
Domizil neu:
Chilenholzstrasse 36, 8614 Sulzbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spörri Bühler, Christiane, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörri, Manuel, von Uster, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spörri, Alexandra, von Einsiedeln, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7161582, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spörri Immopartner AG, in Uster, CH-020.3.024.304-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2013, Publ. 7047190).
Domizil neu:
Nänikerstrasse 2, 8615 Freudwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörri Bühler, Christiane, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Spörri-Dürler, Christiane].
Numero di pubblicazione: 7047190, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spörri Immopartner AG, in Uster, CH-020.3.024.304-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 24, Publ. 5858156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Peter Walter, von Bischofszell, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörri-Dürler, Christiane, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.