Su SOTHIS INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT
- La dirigenza dell’azienda SOTHIS INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT fondata il 18.04.1997 è composta da una persona.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 05.07.2019, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per SOTHIS INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6123/2019, (1)
SOTHIS INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT, in Triesen, FL-0001.535.853-9.
Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Zindel, Dr.iur. Mario, StA: Schweiz, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 20236457, (1)
eAmtsblatt, 24.04.2018 Handelsregister, Änderung, 24.04.2018 Sothis International Aktiengesellschaft, Triesen (FL-0001.535.853-9) Jahresrechnung eingereicht
Numero di pubblicazione: 20212968, (1)
eAmtsblatt, 18.07.2016 Handelsregister, Änderung, 18.07.2016 Sothis International Aktiengesellschaft, Triesen (FL-0001.535.853-9) Jahresrechnung eingereicht