Informazioni su Swissfirst Immobilien GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swissfirst Immobilien GmbH
- Swissfirst Immobilien GmbH a Herrliberg è una Società a garanzia limitata nel ramo «Compravendita di immobili propri». Swissfirst Immobilien GmbH è attiva.
- Swissfirst Immobilien GmbH è stata costituita nel 23.09.2002.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.07.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-109.755.571.
- Aziende con lo stesso indirizzo: ERTRAGXIS GmbH, Manuela Hempel Individuelle Betreuung für Erwachsene und Kinder.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.09.2002
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Herrliberg
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.025.732-8
IDI/IVA
CHE-109.755.571
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Das Unternehmen bezweckt die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche mit dem Erwerb, Verkauf, Vermietung und Bewirtschaftung von Liegenschaften Zusammenhängen, sowie die Beratung und Vermittlung bei Immobiliengeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Solutions for Success GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swissfirst Immobilien GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006082630, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Solutions for Success GmbH, in Herrliberg, CHE-109.755.571, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026344).
Statutenänderung:
26.06.2024.
Firma neu:
Swissfirst Immobilien GmbH.
Domizil neu:
Rebhaldenstrasse 27, 8704 Herrliberg.
Zweck neu:
Das Unternehmen bezweckt die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche mit dem Erwerb, Verkauf, Vermietung und Bewirtschaftung von Liegenschaften Zusammenhängen, sowie die Beratung und Vermittlung bei Immobiliengeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faoro, Fabio Imran, von Calanca, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Faoro, Noah Irfan, von Calanca, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hulsbergen, Lars Tim, von Herrliberg, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hulsbergen, Nick Levin, von Herrliberg, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Lagnaux, Daniel Sven, von Thalwil, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marty, Patrik, von Unteriberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinkmann, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005026344, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Solutions for Success GmbH, in Herrliberg, CHE-109.755.571, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005018892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Farag, Iz Al Din, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faoro, Noah Irfan, von Calanca, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 59 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hulsbergen, Lars Tim, von Herrliberg, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 59 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lagnaux, Daniel Sven, von Thalwil, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 59 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005018892, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Solutions for Success GmbH, in Herrliberg, CHE-109.755.571, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004841985).
Statutenänderung:
14.09.2020.
Zweck neu:
Das Unternehmen bezweckt die Verwaltung des eigenen Vermögens, insbesondere die Beteiligungsverwaltung. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 16.09.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 16.09.2002 mit Inventarliste fünf Anteilscheinen der Princess Private Hld, 52 Namenaktien der Siemens AG und einen Dell Computer, wofür CHF 14'500.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faoro, Noah Irfan, von Calanca, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 59 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hulsbergen, Lars Tim, von Herrliberg, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 59 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lagnaux, Daniel Sven, von Thalwil, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 59 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marty, Patrik, von Unteriberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.