Informazioni su SOLO PGM MINES LTD
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SOLO PGM MINES LTD
- SOLO PGM MINES LTD da Feldbrunnen opera nel ramo «Industria mineraria minerali» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda SOLO PGM MINES LTD è composta da una persona.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 11.03.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-112.690.469.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.12.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Feldbrunnen-St. Niklaus
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.3.005.457-7
IDI/IVA
CHE-112.690.469
Ramo economico
Industria mineraria minerali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erschliessung von Abbaugebieten und Handel mit Edelmetallen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revera Treuhand AG | Rüegsau | 11.03.2024 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
UFB Treuhand AG | Nidau | 04.02.2009 | 27.11.2023 | |
fimo AG | Oberbuchsiten | 27.12.2005 | 21.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SOLO PGM MINES LTD
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005982213, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SOLO PGM MINES LTD, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-112.690.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2023, Publ. 1005895559).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revera Treuhand AG (CHE-110.333.627), in Rüegsau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005895559, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SOLO PGM MINES LTD, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-112.690.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2584609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UFB Treuhand AG, in Nidau (CH-073.3.014.444-2), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2584609, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SOLO PGM MINES LTD, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-112.690.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2014, Publ. 1791299).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohli, Dr. Alexander, von Saanen, in Grenchen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutishauser, Niklaus, von Altnau, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.